|
|
1995-08-30 - 2007-12-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 162
|
|
|
|
1995-03-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 67, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1995-03-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1995-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 55, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1995-03-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 6/2
|
|
|
|
1995-04-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 79
|
|
|
|
1995-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 61
|
|
|
|
1995-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 61, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1995-05-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 20, ap.(of.) 108
|
|
|
|
1995-06-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1993-06-02 - 2012-01-30
Bălţi, str. Sportivă, 19
|
|
|
|
1995-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 45
|
|
|
|
1996-10-15 - 2019-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 55
|
|
|
|
1995-07-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 62/3, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1995-11-03 - 2023-03-03
Sîngerei, str. Hotin, 11
|
|
|
|
1995-08-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7
|
|
|
|
1996-09-03 - 2011-05-26
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1994-08-01 - 2011-05-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 0
|
|
|
|
1993-10-14 - 2003-12-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1995-04-05 - 2021-07-16
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
1997-02-13 - 2012-02-23
Soroca, str. Luceafărul, 23, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1994-06-07 - 2012-02-24
Drochia, str. Sorocii şos., 18, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1994-03-10 - 2017-03-01
Glodeni, str. Vladimirescu Tudor, 11
|
|
|
|
1995-07-12 - 2017-03-01
Făleşti, str. Luceafărul, 24/A, ap.(of.) 204
|
|
|
|
1994-01-28 - 2005-08-10
Cahul, str. Stroescu V., 43, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1995-12-04 - 2021-07-16
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1992-06-26 - 2021-07-16
Hînceşti, str. Ceaikovski P., 2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1995-12-01 - 2017-02-21
Edineţ, str. Asachi Gh., 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-10-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 6, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1995-10-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cireşilor, 51
|
|
|
|
1995-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1995-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 21/3, ap.(of.) 25
|
|