|
|
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Lazo S., 21
|
|
|
|
1997-12-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2000-02-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, 19/2, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2000-07-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 18, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-11-22 - 2019-11-06
Bălţi, str. Bulgară, 30, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2009-03-18 - 2019-11-06
Rîşcani, Hiliuţi
|
|
|
|
1994-05-30 - 2019-11-06
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 90
|
|
|
|
1997-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pajurii, 11, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1998-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
1998-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 17/4, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2000-06-22
mun. Chişinău, Cricova, str. Mioriţa, 108
|
|
|
|
1996-04-05 - 2020-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 8/1, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2007-02-27
Criuleni, str. 31 August 1989, 1
|
|
|
|
1993-03-22 - 2021-09-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului
|
|
|
|
2007-11-16
Bălţi, str. Sadoveanu M., 17
|
|
|
|
2003-11-27 - 2017-11-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 40
|
|
|
|
2005-01-13 - 2023-12-26
Bălţi, str. Feroviarilor, 18/A
|
|
|
|
1997-07-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 7/2
|
|
|
|
1997-10-15
mun. Chişinău, Dobrogea
|
|
|
|
1997-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1998-02-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cernăuţi, 14
|
|
|
|
2004-09-14 - 2019-11-07
Bălţi, str. Traian, 10
|
|
|
|
2010-04-06 - 2019-11-07
Bălţi, str. Tiraspol, 12
|
|
|
|
1998-01-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, 14/5
|
|
|
|
1998-02-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 12, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1999-03-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16, ap.(of.) 120
|
|
|
|
1999-06-02 - 1999-08-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 54, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2000-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani, 4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2000-09-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 82/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1992-06-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crinilor, 12
|
|
|
|
2003-02-17 - 2019-04-12
Hînceşti, Mireşti
|
|
|
|
1994-08-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 29
|
|
|
|
2005-11-24 - 2017-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 14/3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
1998-04-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 59/2 O
|
|
|
|
1998-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77
|
|