|
|
2011-04-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 34/A
|
|
|
|
2011-09-19 - 2011-10-21
Floreşti, Ciripcău
|
|
|
|
2011-11-02
Floreşti, Lunga
|
|
|
|
2004-04-01 - 2019-07-01
Bender, str. Colhoznaia, 2
|
|
|
|
1996-02-01
Floreşti, str. Dacia, 19/25
|
|
|
|
2001-08-14
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 218/A
|
|
|
|
2013-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 161/2, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-01-19
Călăraşi, str. Tineretului, 45A
|
|
|
|
2011-02-02
Călăraşi, Seliştea Nouă
|
|
|
|
2011-01-26
Ungheni, str. Oranjeriei, 1
|
|
|
|
2011-03-09
Ungheni, str. Burebista, 2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2011-04-14
Nisporeni, Zberoaia
|
|
|
|
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2005-01-03
Bălţi, str. Şevcenko T., 95
|
|
|
|
2011-01-05
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 107
|
|
|
|
2014-04-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 77, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2014-04-11
Bălţi, str. Libertăţii, 48
|
|
|
|
2011-10-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Kalinin, 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 7/3, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2010-03-10 - 2024-06-05
Taraclia, Sofievca
|
|
|
|
2005-05-12 - 2023-01-18
Ialoveni, str. Movilă Petru, 9
|
|
|
|
2002-09-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1999-06-03 - 2017-03-01
Glodeni, Ustia
|
|
|
|
2005-10-25
Dubăsari, str. Lenin, 245, ap.(of.) 517
|
|
|
|
2003-07-23
mun. Chişinău, Codru, str. Schinoasa-Vale, 2
|
|
|
|
2004-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2005-04-06
mun. Chişinău, Cricova, str. Minerilor, 17
|
|
|
|
2002-04-30 - 2017-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2012-01-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2012-01-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 59/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2012-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 299
|
|
|
|
2012-01-13 - 2012-05-11
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Trandafirilor, 1
|
|
|
|
2012-01-12
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 2, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2003-12-24 - 2021-08-21
Cimişlia, str. Patria, 14/A
|
|
|
|
2012-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 49, ap.(of.) 1
|
|