|
|
1996-07-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133/A
|
|
|
|
2011-10-03 - 2023-01-17
Dubăsari, Corjova, str. Matrosov, 15, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-04-19 - 2023-01-17
mun. Chişinău, Grătieşti
|
|
|
|
2012-08-28 - 2023-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/3, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32/3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-02-02 - 2022-12-22
Hînceşti, Cărpineni, str. Lăpuşniţa, 96
|
|
|
|
2009-07-06 - 2022-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/6, ap.(of.) 61
|
|
|
CREŢU ION
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2002-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 87
|
|
|
|
2008-08-06 - 2022-12-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 64/1, ap.(of.) 78
|
|
|
|
1995-01-05 - 2022-12-29
Bălţi, str. Mickiewicz Adam, 89
|
|
|
|
2005-02-24
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2011-08-09 - 2023-01-18
Sîngerei, str. Alecsandri Vasile, 8
|
|
|
|
2009-01-26 - 2022-12-29
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Frunze M., 82
|
|
|
|
1996-01-26 - 2024-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 92
|
|
|
|
2009-09-15 - 2023-01-05
Sîngerei, str. Independenţei, 14
|
|
|
|
2010-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15, ap.(of.) 138
|
|
|
|
2010-10-11
Rîşcani, str. Kogălniceanu Mihail, 26
|
|
|
|
2011-10-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kutuzov, 29
|
|
|
|
2004-04-15 - 2023-01-23
Criuleni, Coşerniţa
|
|
|
|
2011-08-10 - 2024-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 28
|
|
|
|
2005-01-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Tereşkova, 4
|
|
|
|
2008-04-18
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 12/5, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2012-10-12 - 2023-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 1
|
|
|
|
2007-08-14 - 2023-01-27
Anenii Noi, Bulboaca, str. Gagarin Iu., 12
|
|
|
|
2012-01-11
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin Iu., 13
|
|
|
|
2013-04-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 13, ap.(of.) 65A
|
|
|
|
2012-07-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 9/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1992-09-29 - 2023-01-30
Bălţi, str. Libertăţii, 15
|
|
|
|
2014-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Crinilor, 7
|
|
|
|
2011-05-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vadul lui Vodă, 19
|
|
|
|
2000-10-13 - 2023-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2008-02-13 - 2023-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 49, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2001-02-16 - 2023-09-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 17, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1998-03-16
Cahul, str. Sanatoriului, 14, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-12-02 - 2023-11-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 3, ap.(of.) 92
|
|