|
|
2014-01-21 - 2016-09-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-03-04 - 2016-05-27
Călăraşi, Pîrjolteni
|
|
|
|
2014-03-13 - 2014-04-03
Ialoveni, str. Testemiţeanu N., 12
|
|
|
|
2014-05-21 - 2016-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 51
|
|
|
|
2014-08-15 - 2016-10-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/2B, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2014-01-22 - 2015-09-16
Glodeni, str. Decebal, 68, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2014-06-05 - 2016-09-15
Bălţi, str. Glavan Boris, 35, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2014-07-09 - 2015-07-29
Rîşcani, Grinăuţi
|
|
|
|
1993-02-19 - 1995-09-01
Bălţi, str. Heciului, 69
|
|
|
|
2014-02-06 - 2016-06-14
Cantemir, Cîietu
|
|
|
|
2014-06-17 - 2016-07-29
Cahul, str. Prospectul Republicii, 15/13, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-07-29 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 15/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-02-27 - 2015-07-10
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25
|
|
|
|
2014-03-21 - 2015-08-04
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 178
|
|
|
|
2014-07-04 - 2017-05-04
Leova, Tomai
|
|
|
|
2014-04-01 - 2015-10-26
Teleneşti, str. 31 August, 30
|
|
|
|
2014-09-02 - 2017-03-23
Orhei, str. Lupu Vasile, 36
|
|
|
|
2014-04-24 - 2017-01-23
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 72, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/2, ap.(of.) 93
|
|
|
|
2014-06-17 - 2014-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 309
|
|
|
|
2014-09-22 - 2015-12-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 63
|
|
|
|
2015-01-13 - 2015-03-26
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
2007-06-26 - 2021-03-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dacilor, 41
|
|
|
|
2000-02-03 - 2015-07-10
Bălţi, str. Konev Ivan, 12, ap.(of.) 93
|
|
|
|
1997-11-06 - 2015-08-21
Bălţi, str. Navoi Alişer, 4
|
|
|
|
2004-04-23 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 133
|
|
|
|
2003-12-17 - 2008-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 17
|
|
|
|
2014-06-17
Orhei, str. Colindătorilor, 59
|
|
|
|
1999-05-07 - 2015-10-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Miciurin, 41
|
|
|
|
2000-04-05 - 2016-08-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 2, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2007-04-11 - 2019-09-13
Anenii Noi, Ţînţăreni, str. Primăriei, 2
|
|
|
|
1999-11-04 - 2016-09-29
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35, ap.(of.) 403
|
|
|
|
2003-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 162
|
|
|
|
1997-06-02 - 2010-05-26
Rîşcani, str. Polevoi str-la, 4
|
|
|
|
1992-10-15 - 2010-06-02
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Ştefan cel Mare, 19
|
|