|
|
1998-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65
|
|
|
|
2014-01-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2010-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 6, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2002-03-11 - 2005-05-24
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 188
|
|
|
|
2012-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 167/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-11-17
Străşeni, Roşcani
|
|
|
|
1993-09-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 7/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2011-03-12
Hînceşti, Stolniceni
|
|
|
|
2002-04-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 10
|
|
|
|
2011-11-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1999-09-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 34
|
|
|
|
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 2/2, ap.(of.) 145
|
|
|
|
2010-12-10
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2005-08-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 191
|
|
|
|
2002-10-01 - 2003-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 168
|
|
|
|
1994-11-29
Cahul, str. Republicii bd., 18, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2012-07-20
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici Alexei, 77A
|
|
|
|
2004-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2014-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 105/A
|
|
|
|
2011-09-01 - 2019-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2008-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd.
|
|
|
|
2007-02-21
Bălţi, str. Locomotivelor, 1/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1998-02-26 - 2003-03-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2002-04-23 - 2002-11-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 68, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1999-09-28 - 2004-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Poştei str-la, 6
|
|
|
|
2000-09-25 - 2002-12-04
Străşeni, Pănăşeşti
|
|
|
|
1999-12-10 - 2002-12-23
Anenii Noi, Chirca, str. Florilor, 3
|
|
|
CREŢU ION
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2004-12-20 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Socoleni, 18
|
|
|
|
1999-09-09 - 2018-04-13
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 9, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-03-28 - 2020-02-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2007-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sărăteni, 7
|
|
|
|
1998-02-10 - 2003-06-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Decebal, 29
|
|
|
|
2002-08-21 - 2004-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 130/1, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1998-01-12 - 2004-01-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 21, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2001-02-21 - 2004-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 224
|
|