Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-10-11
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Lichidator Administrator |
2007-02-01 - 2020-03-10
mun. Chişinău, Durleşti |
||
Administrator |
2007-11-07
Cimişlia, str. Solidarităţii, 1 |
||
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT LEOVA Lichidator Administrator |
1996-05-22 - 2007-11-26
Leova, str. Unirii, 93 |
||
Administrator |
2014-03-31
Briceni, Caracuşenii Noi |
||
Administrator |
2007-02-02
Orhei, str. Mahu Vasile, 158, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-02-20
Orhei, str. Nistreană, 12, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2007-02-20 - 2010-06-22
Orhei, str. Mîndru Mihail, 45 |
||
Administrator |
1995-03-31
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 31 |
||
Administrator |
1992-06-12
Orhei, str. Iaşi, 26 |
||
Administrator |
2007-01-11
Donduşeni, str. Kalinin, 33 |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2007-08-08
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2007-04-06
Rezina, str. Lomonosov M., 153 |
||
Administrator |
2007-05-04
Orhei, str. Căluşarilor, 29 |
||
Administrator |
1996-10-23
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 60 |
||
Administrator |
1993-06-08 - 2009-07-14
Şoldăneşti, str. 1 Mai, 11 |
||
Administrator |
2009-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
1993-05-07 - 2007-08-30
Orhei, str. Oziornaia, 45 |
||
Administrator |
2007-06-25
Orhei, str. Glavan Boris, 20 |
||
Administrator |
2009-04-14 - 2020-09-15
Anenii Noi, Varniţa, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
2007-06-29 - 2011-07-22
Orhei, str. Fierarilor, 7 |
||
Administrator |
2007-08-01
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 51 |
||
Administrator |
2007-07-25
Rezina, str. Pirogov Vladimir, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-07-24
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1995-08-11
Orhei, Pohrebeni |
||
Administrator |
1995-04-28 - 2008-07-07
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
1996-01-24 - 2007-10-23
Orhei, Piatra |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-07
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 38, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-07-09 - 2009-07-06
Şoldăneşti, str. Vişinilor, 30 |
||
Administrator |
2007-09-26
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator Lichidator |
1993-10-07 - 2007-12-10
Orhei, str. Iachir I., 13, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
1992-12-29 - 2017-03-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24/1, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
2007-10-02
Teleneşti, str. Glavan Boris, 10, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2008-11-12
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 8 |
||
Administrator |
1996-11-29 - 2010-02-26
Şoldăneşti, Dobruşa |