|
|
1998-08-25 - 2007-11-12
Edineţ, str. Independenţei, 13, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2007-08-29 - 2011-11-28
Donduşeni, str. Florilor, 40
|
|
|
|
2007-09-04
Edineţ, str. Independenţei, 7, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-11-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 114, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-09-17 - 2010-03-29
Ocniţa, str. Flueraş str-la, 2
|
|
|
|
2007-10-04
Ocniţa, str. Viteazul Mihai, 44
|
|
|
|
2014-08-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 4, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2003-08-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 4/2
|
|
|
|
2005-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2011-04-01 - 2021-07-22
Cahul, Alexandru Ioan Cuza
|
|
|
|
2008-10-01
Briceni, str. Uzinelor, 14, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2012-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
1995-02-21
Briceni, Grimăncăuţi
|
|
|
|
2007-02-05
Cimişlia, str. Cibotari Maria, 46
|
|
|
|
1996-01-11 - 1996-05-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 29, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2000-12-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/3, ap.(of.) 404
|
|
|
|
2012-09-18
Hînceşti, str. Bucovina, 12
|
|
|
|
1994-02-24 - 2017-03-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 20
|
|
|
|
1996-02-29 - 2020-09-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 34/6, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2000-01-18
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 10, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2007-04-25
Cimişlia, str. Decebal, 62
|
|
|
|
2006-01-03
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 26/A, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-06-02 - 2018-05-08
Bălţi, str. Bulgară, 142, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2012-11-26 - 2017-06-13
Glodeni, str. 31 August
|
|
|
|
2004-02-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2007-07-17
Hînceşti, Bozieni
|
|
|
|
1994-11-15 - 2008-12-18
Hînceşti, Bujor
|
|
|
|
2007-07-11 - 2009-04-22
Leova, Iargara, str. Gromova U., 57
|
|
|
|
2006-01-19 - 2010-11-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Musicescu G., 21/1
|
|
|
|
1992-12-14 - 2019-04-01
Ungheni, str. Prutului, 34
|
|
|
|
1995-12-12 - 2010-11-15
Leova, str. Caragiale I.L., 7
|
|
|
|
2008-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 100/1, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2008-04-04
Drochia, str. Independenţei, 60/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2000-01-13 - 2007-08-24
Leova, Orac
|
|
|
|
2005-03-15 - 2011-01-14
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 17
|
|