|
|
2007-03-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 11/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Otovasca, 19
|
|
|
|
2007-03-26
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 18, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2014-08-18
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 92/B
|
|
|
|
1998-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 15/A
|
|
|
|
2004-05-18 - 2020-01-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti str-la, 161
|
|
|
|
2007-03-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 58, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1994-05-26 - 2012-01-27
Rîşcani, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2006-06-02 - 2012-01-26
Briceni, Lipcani, str. Lermontov M., 23
|
|
|
|
1996-04-12 - 2020-09-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ion Vodă, 11, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2007-03-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 107, ap.(of.) 152
|
|
|
|
1995-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 4
|
|
|
|
1992-06-22 - 2022-01-12
Bălţi, str. Strîi, 17, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2007-04-17
Ialoveni, str. Moldova, 6/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2007-04-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Virtuţii, 11
|
|
|
|
1995-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 38
|
|
|
|
2000-12-25 - 2012-01-31
Bălţi, str. Kiev, 94
|
|
|
|
2004-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 60, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2006-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 105
|
|
|
|
2004-06-18 - 2005-09-23
Bălţi, Sadovoe
|
|
|
|
1993-09-29 - 2012-01-30
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 10, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1993-03-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 20, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2011-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 43, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2007-04-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 22, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2011-05-30
Glodeni, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 6, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2004-10-18 - 2017-06-07
Cahul, str. Nencev Teodor, 51
|
|
|
|
1993-01-11 - 2017-06-07
Cahul, str. Victoriei bd., 18
|
|
|
|
2008-01-16 - 2012-02-10
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
2005-02-10
Bălţi, str. Decebal, 68
|
|
|
|
1992-07-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. 27 August 1989, 18
|
|
|
|
1992-12-07 - 2019-05-16
Anenii Noi, str. Chişinăului, 24, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-10-31 - 2021-07-16
Hînceşti, str. 31 August, 15, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1993-09-29
Ungheni, str. Bălteni, 13
|
|
|
|
1998-01-15 - 2008-03-04
Ialoveni, Dănceni, str. 27 August, 10
|
|
|
|
1997-01-24 - 2012-02-17
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 4
|
|