|
|
2002-12-09 - 2017-01-24
Ştefan Vodă, str. 31 August, 14, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1993-01-26
Căuşeni, str. Tighina, 7
|
|
|
|
2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 214
|
|
|
|
2006-09-06
Ungheni, Costuleni
|
|
|
|
2013-07-09 - 2019-03-25
Căuşeni, Fîrlădeni
|
|
|
|
1999-01-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 198
|
|
|
|
2006-03-29
Hînceşti, Leuşeni
|
|
|
|
1994-12-07 - 2007-03-16
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 79/A
|
|
|
|
2004-11-19
Orhei, str. Eminescu M. bd., 15, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2010-08-19 - 2020-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2006-04-03 - 2008-11-24
mun. Chişinău, Budeşti
|
|
|
|
2001-07-06 - 2017-12-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2006-08-15
Bălţi, str. Mitropolit Dosoftei, 51, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-07-18
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2011-06-20 - 2016-11-23
Bălţi, str. Gagarin Iu., 34
|
|
|
|
2007-01-05
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 158
|
|
|
|
1993-06-25 - 2008-08-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 40 ani Octombrie, 35/21
|
|
|
|
2003-08-19
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru Ioan Cuza, 13
|
|
|
|
1998-02-17 - 2017-12-18
Bălţi, str. Eminescu Mihai, 11, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2004-06-18 - 2010-03-03
Străşeni, str. Micle Veronica, 35, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1993-07-12 - 2006-08-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 88
|
|
|
|
2006-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 125, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-11-21 - 2017-12-18
Bălţi, str. Bulgară, 68, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2009-01-15 - 2021-07-14
Rezina, Cinişeuţi
|
|
|
|
1998-02-16 - 2017-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99
|
|
|
|
1995-07-24 - 2017-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Gagarin Iuri bd., 13, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2009-09-25 - 2010-06-22
Edineţ, str. Cantemir D., 36
|
|
|
|
2006-07-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev str-la, 10
|
|
|
|
2006-07-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 47/A
|
|
|
|
2004-05-27 - 2010-08-19
Hînceşti, Drăguşeni
|
|
|
|
2006-07-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 26
|
|
|
|
1994-11-15
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Glavan Boris, 133
|
|
|
|
2005-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 2A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-08-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 15, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1995-08-07 - 2019-05-15
Sîngerei, str. Viteazul Mihai, 32
|
|