|
|
2007-01-19 - 2021-04-20
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii str-la 1, 7
|
|
|
|
2013-08-09 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 149
|
|
|
|
1994-12-08
Soroca, str. Rusu Valentin, 11
|
|
|
|
1997-03-19 - 2021-04-20
Basarabeasca, str. Naberejnaia, 5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2014-01-18 - 2022-04-18
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b
|
|
|
|
2012-09-10 - 2021-04-20
Soroca, Rubleniţa
|
|
|
|
1999-07-13
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
2013-09-20
Drochia, str. David Aurel, 12
|
|
|
|
2002-01-18 - 2004-02-16
Călăraşi, Hirova
|
|
|
|
2014-05-29 - 2021-04-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2005-07-04 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 15/2, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-03-30 - 2021-04-26
Sîngerei, Bălăşeşti
|
|
|
|
2008-01-22 - 2021-04-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Torino, 4
|
|
|
|
1996-03-06 - 2022-04-18
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2010-12-03 - 2021-04-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1
|
|
|
|
2009-01-27 - 2022-04-21
Rezina, Cuizăuca
|
|
|
|
2011-07-19
Bălţi, str. Hajdău str-la, 24
|
|
|
|
1997-03-31 - 2022-04-18
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18
|
|
|
|
2000-06-29 - 2021-04-30
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1992-09-22 - 2022-04-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/3, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2007-11-28 - 2021-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6
|
|
|
|
1995-07-03 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mărţişor, 10
|
|
|
|
1995-03-28 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 6/2, ap.(of.) 173
|
|
|
|
2013-09-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 50, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2014-01-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-08-04 - 2021-05-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/3, ap.(of.) 94
|
|
|
|
1993-04-07 - 2021-05-11
Orhei, Piatra
|
|
|
|
2007-12-13 - 2021-05-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 44
|
|
|
|
2009-12-14 - 2022-04-26
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Şciusev A., 52
|
|
|
|
1997-11-03 - 2023-12-28
Criuleni, Bălăbăneşti
|
|
|
|
2014-04-03 - 2021-05-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 19/6, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1998-02-02 - 2022-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 125
|
|
|
|
2007-08-09
Orhei, str. Şevcenko T., 14
|
|
|
|
2009-07-16 - 2021-05-14
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2008-01-15 - 2023-01-20
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 72
|
|