Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2008-02-20 - 2015-11-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 4/1, ap.(of.) 32 |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-18 - 2015-12-28
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2008-06-04
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
2009-03-26 - 2015-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Nadejda, 16 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-10 - 2016-02-01
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Lazo S., 18 |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-29 - 2015-12-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/2, ap.(of.) CAM |
||
Lichidator Administrator |
2011-10-17 - 2016-01-05
Soroca, str. Limba Română, 22, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2011-04-15 - 2015-11-02
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2013-12-13 - 2015-12-03
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
2014-05-15 - 2015-12-14
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2002-09-16 - 2015-12-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 12/2, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
1999-06-02 - 2015-11-09
Nisporeni, str. Păcii, 6, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1992-09-25
Edineţ, str. Eminescu Mihai, 18 |
||
Administrator |
1993-08-03 - 2016-02-12
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-01 - 2020-06-19
Cahul, str. Dragoş Vodă, 20 |
||
Administrator |
1995-08-30
Şoldăneşti, Cobîlea |
||
Administrator Lichidator |
2007-08-28 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 42 |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 56 |
||
Administrator |
2010-05-31
Sîngerei, Biruinţa, str. Independenţei, 1 |
||
Administrator |
2012-04-03 - 2022-04-13
Cahul, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 78 |
||
Administrator |
2015-02-03 - 2021-04-12
Cahul, Roşu |
||
Administrator Lichidator |
2010-01-26 - 2023-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77 |
||
Administrator |
2005-05-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Molodiojnaia, 14 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-13 - 2021-04-13
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
2002-08-08
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
2001-01-29 - 2021-04-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 274 |
||
Administrator |
2011-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 15 |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-06 - 2021-04-15
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 36, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2011-01-17 - 2021-04-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călăraşi str-la, 12 |
||
Administrator |
2010-12-29 - 2022-04-18
Ocniţa, Mereşeuca |
||
Administrator |
2003-08-15
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2003-08-20
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2003-10-09
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2005-08-22 - 2021-04-19
Bălţi, str. Russo Alecu, 12, ap.(of.) 17B |
||
Administrator |
2002-01-03 - 2022-04-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 43, ap.(of.) 17 |