|
|
2013-05-27 - 2014-08-25
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Jos, str. Mitul Ivan, 101
|
|
|
|
2013-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1993-02-19 - 2022-04-13
Nisporeni, str. Codrilor, 17
|
|
|
|
1997-04-21 - 2011-02-14
Orhei, Pelivan
|
|
|
|
1998-01-21 - 2011-04-08
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 92/A
|
|
|
|
2003-04-17 - 2011-04-19
Bălţi, str. Valea Rediului, 1
|
|
|
|
1996-06-28 - 2014-11-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22, ap.(of.) 149
|
|
|
|
1995-09-08 - 2014-11-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 2/B, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1995-08-16 - 2014-10-31
Ocniţa, Lipnic
|
|
|
|
1995-02-17 - 2014-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mărăşeşti, 29
|
|
|
|
1994-11-18 - 2014-12-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 5, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2006-08-18 - 2014-11-03
Şoldăneşti, str. Ceapaev, 10
|
|
|
|
2008-02-07 - 2014-11-13
Bălţi, str. Victoriei, 36, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-10-09 - 2014-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-05-25 - 2014-12-10
Ocniţa, Otaci, str. Frunze M., 12
|
|
|
|
1995-03-22 - 2014-12-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 155
|
|
|
|
2001-05-08 - 2015-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 46
|
|
|
|
1993-04-07 - 2015-02-06
Ocniţa, str. Zadnipru P., 14
|
|
|
|
2009-03-20 - 2015-02-24
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2010-12-23 - 2015-01-06
Cahul, str. Viteazul Mihai, 49, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1993-03-22 - 2014-12-30
Drochia, Baroncea
|
|
|
|
2012-03-29 - 2015-03-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 14/1, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2000-08-23 - 2022-04-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2001-03-21
Taraclia, Valea Perjei, str. Zavetî Ilicea, 5
|
|
|
|
2001-04-18
Bălţi, str. Malinovski Rodion, 8, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2002-05-15 - 2015-07-02
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/3
|
|
|
|
1998-05-13 - 2015-06-03
mun. Chişinău, Sîngera, str. Cernîşevski N. str-la, 8
|
|
|
|
2001-12-19 - 2015-06-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196, ap.(of.) etaj 2
|
|
|
|
1996-09-13 - 2015-06-23
Orhei, Selişte
|
|
|
|
2004-02-23 - 2015-04-17
Cahul, str. Garoafelor, 21, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2005-10-13 - 2015-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/3, ap.(of.) 58B
|
|
|
|
1999-03-30 - 2015-05-12
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
2010-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2001-06-28
Taraclia, Corten
|
|
|
|
2011-03-03 - 2015-04-09
Cantemir, Cociulia
|
|