Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-02-04 - 2013-03-22
Bălţi, str. Glodenilor, 46 |
||
Administrator |
2012-09-26
Cantemir, Baimaclia |
||
Administrator |
2012-02-17 - 2013-03-15
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Olimpiiscaia, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2001-10-15 - 2013-06-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 1 |
||
Administrator |
1998-03-02 - 2013-04-03
Teleneşti, str. Cantemir Dimitrie bd., 124 |
||
Administrator |
1995-08-11 - 2020-03-09
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator Comisia Comisia Comisia |
1998-10-29 - 2013-04-30
Cantemir, str. Glavan Boris, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2006-01-13 - 2013-04-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1998-04-03 - 2013-06-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 38 |
||
Lichidator Administrator |
2005-11-11 - 2013-08-08
Edineţ, Parcova |
||
Lichidator Administrator |
2006-02-23 - 2013-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 184/4, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-03-23 - 2013-06-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 18/1 |
||
Administrator |
1999-04-02
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2007-04-26 - 2013-06-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. 8 Martie, 38 |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-10 - 2013-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 3, ap.(of.) 83 |
||
Administrator Lichidator |
2009-09-07 - 2013-07-17
Floreşti, str. 31 August, 94 |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2013-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Odesa, 32 |
||
Lichidator Administrator |
1994-06-15 - 2013-07-17
Drochia, str. Russo Alecu, 35 |
||
Administrator |
1993-12-17 - 2013-07-18
Drochia, Popeştii de Sus |
||
Administrator Lichidator |
2000-10-10 - 2013-10-18
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2005-11-28 - 2013-10-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
1999-03-31 - 2013-11-18
Bălţi, str. Plopilor, 48 |
||
Administrator |
2010-09-14 - 2013-10-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1 |
||
Administrator |
2002-09-05 - 2013-12-06
Bălţi, str. Verhneaia, 13/a |
||
Administrator |
2006-06-28 - 2013-12-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 11, ap.(of.) 5 |
||
Întreprinderea Individuală MUNTEAN OLEG Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-11-06 - 2013-12-10
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2009-02-26 - 2013-12-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 1 |
||
Administrator |
2011-02-10 - 2014-01-23
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator Administrator |
2011-09-28
Ungheni, str. Romană, 81 |
||
Administrator |
2006-06-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/1, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2014-02-17
Călăraşi, str. Bojole, 29, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2012-12-21 - 2014-02-18
Ocniţa |
||
Administrator |
1995-12-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 110 |
||
Administrator |
2008-06-02 - 2020-06-02
Cimişlia, Bogdanovca Veche |
||
Administrator |
2013-01-17 - 2020-06-02
Cimişlia, Sagaidac |