Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-10-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 99 |
||
Administrator |
1997-09-12 - 2020-05-29
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 1/a |
||
Lichidator Administrator |
1995-07-13 - 2007-12-03
Bălţi, str. 31 August, 20/B |
||
Administrator |
1998-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1997-08-07 - 2007-11-29
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 92 |
||
Administrator Lichidator |
1996-06-26 - 2006-02-27
Floreşti, str. Mateevici A., 29, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
1995-01-31 - 2008-12-31
Teleneşti, str. Porumbescu Ciprian, 10, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2007-02-14
Edineţ, str. Gagarin Iu., 41 |
||
Administrator |
2010-08-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47/1, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2011-05-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 36/8 |
||
Administrator |
2007-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 4, ap.(of.) 100 |
||
Lichidator |
1997-03-27 - 2022-04-11
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Ştefan cel Mare, 59 |
||
Lichidator Administrator |
2000-07-31 - 2011-01-12
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 41 |
||
Administrator |
1998-03-06 - 2011-01-12
Hînceşti, str. Ştefan Vodă, 60, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1997-03-18 - 2011-06-28
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
1996-08-21 - 2012-07-18
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2012-07-18
Călăraşi, str. Bojole, 37, ap.(of.) 28 |
||
Lichidator Administrator |
2006-02-27 - 2023-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 127 |
||
Administrator |
2010-12-07 - 2012-08-28
Edineţ, str. Alecsandri Vasile, 12 |
||
Administrator |
1994-07-06 - 2012-09-18
Anenii Noi, str. Mărţişor, 11, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2004-12-30
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 2 |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-20 - 2012-10-22
Soroca, str. Pompierilor, 11 |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2012-10-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 34 |
||
Administrator |
1994-08-17 - 2012-10-16
Drochia, Chetrosu, str. Gagarin Iu. str-la, 7 |
||
Administrator |
2002-01-29 - 2012-11-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 175 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-05 - 2012-12-20
Cantemir, Plopi |
||
Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1995-08-03 - 2012-11-29
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 15 |
||
Administrator |
2005-06-28 - 2012-11-12
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ogorodnîi str-la, 12 |
||
Administrator |
2008-02-21 - 2012-10-30
Floreşti, str. 31 August, 5 |
||
Administrator |
1995-07-06 - 2012-12-26
Drochia, Ochiul Alb |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-06 - 2012-12-26
Drochia, str. Russo Alecu, 5 |
||
Administrator |
1992-03-30 - 2012-12-26
Drochia, str. Sfatul Ţării, 32, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-08-16 - 2013-02-11
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 3, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1998-03-31 - 2013-02-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 190 |
||
Administrator |
2008-09-04 - 2013-03-14
Rezina, str. Trandafirilor, 6/1, ap.(of.) 2 |