Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-11-04 - 2014-02-07
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2014-04-01 - 2015-10-26
Teleneşti, str. 31 August, 30 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2014-07-07
Şoldăneşti, str. Neaga Şt. str-la, 43 |
||
Administrator |
2014-09-02 - 2017-03-23
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator |
2014-04-24 - 2017-01-23
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 72, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2014-10-09 - 2016-11-03
Floreşti, str. Creangă Ion, 7, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2014-02-27 - 2016-03-02
Căuşeni, Taraclia, str. Miciurin, 59 |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2014-04-10
Ungheni, str. Cîmpiilor, 11 |
||
Administrator |
2003-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 7/2, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
2014-06-17 - 2014-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 309 |
||
Administrator |
2015-01-13 - 2015-03-26
Anenii Noi, Hîrbovăţ |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2015-08-05
Străşeni, str. Unirii, 70 |
||
Administrator |
1996-01-26 - 2015-09-16
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2007-06-26 - 2021-03-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Dacilor, 41 |
||
Administrator |
1993-02-04 - 2015-09-10
Bălţi, str. Beleakov Alexandr, 5, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2000-02-03 - 2015-07-10
Bălţi, str. Konev Ivan, 12, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
2004-04-23 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202/1, ap.(of.) 133 |
||
Administrator |
2004-05-06 - 2020-11-23
Anenii Noi, Mereni, str. 8 Martie, 11 |
||
Administrator |
1998-05-15 - 2015-08-17
Taraclia, Cairaclia, str. Sovetscoi Armii, 166 |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2008-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 17 |
||
Lichidator Administrator |
2014-06-17
Orhei, str. Colindătorilor, 59 |
||
1999-05-20 - 2010-05-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 317 |
|||
Administrator |
1992-10-02 - 2015-12-22
Taraclia, Aluatu, str. Lenin, 80 |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2015-07-16
Edineţ, Trinca |
||
Administrator |
1998-06-22 - 2015-07-27
Căuşeni, str. Mateevici A., 147 |
||
Administrator |
1995-05-17 - 2015-03-18
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 26 |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-10 - 2019-01-04
Floreşti, str. Creangă Ion, 1/2, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-06-01 - 2015-11-06
Ungheni, str. Neculce Ion, 8 |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2015-09-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-05-07 - 2015-10-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Miciurin, 41 |
||
Administrator |
1995-11-20 - 2016-02-03
Anenii Noi, str. 1 Mai, 3 |
||
Administrator |
1999-01-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/2, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2001-01-11 - 2016-05-26
Ialoveni, str. Izvoarelor, 15 |
||
Administrator Lichidator |
2007-04-11 - 2019-09-13
Anenii Noi, Ţînţăreni, str. Primăriei, 2 |
||
Administrator |
1999-11-04 - 2016-09-29
Străşeni, str. Sadoveanu M., 35, ap.(of.) 403 |