Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-05-21 - 2019-01-02
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2014-01-21 - 2016-09-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/2, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2004-09-16 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/2, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2014-03-11 - 2015-02-20
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2014-02-28 - 2016-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cahul, 8, ap.(of.) 106 |
||
Administrator |
2014-03-04 - 2016-05-27
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2004-09-07 - 2020-02-17
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2014-03-13 - 2014-04-03
Ialoveni, str. Testemiţeanu N., 12 |
||
Administrator |
1995-09-22 - 2020-02-17
Rîşcani, str. Independenţei, 37, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-05-21 - 2016-10-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 51 |
||
Administrator |
2014-06-02 - 2016-03-23
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Victoriei, 13 |
||
Administrator |
2014-08-13 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 364 |
||
Administrator |
2014-08-15 - 2016-10-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 26/2B, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2014-09-04
Anenii Noi, Ruseni |
||
Administrator |
2014-09-04 - 2015-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
2014-09-09 - 2017-03-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/4 |
||
Administrator |
1998-12-23 - 2014-09-18
Anenii Noi, Maximovca, str. Maiakovski Vladimir, 2/1 |
||
Administrator |
2014-10-27 - 2016-02-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Orlov Alexandr, 41 |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2016-09-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 112 |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2014-12-05
Călăraşi, str. Bojole, 23, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2014-01-22 - 2015-09-16
Glodeni, str. Decebal, 68, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2014-03-25 - 2014-12-03
Bălţi, str. Pottier Eugene, 2 |
||
Administrator |
2002-02-21 - 2019-01-03
Cahul, str. Griviţei, 11 |
||
Administrator |
2014-05-26 - 2015-03-16
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2014-06-05 - 2016-09-15
Bălţi, str. Glavan Boris, 35, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2015-07-29
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
1993-02-19 - 1995-09-01
Bălţi, str. Heciului, 69 |
||
Administrator |
2014-06-17 - 2016-07-29
Cahul, str. Prospectul Republicii, 15/13, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2004-07-29 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 15/2, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2014-09-22 - 2016-06-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2014-02-27 - 2015-07-10
Hînceşti, str. Marinescu Al., 25 |
||
Administrator |
2014-03-21 - 2015-08-04
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 178 |
||
Administrator |
2014-07-04 - 2017-05-04
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2014-07-03 - 2014-12-02
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 15, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2014-10-29
Hînceşti, Caracui |