Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-04-21 - 2013-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 83/G |
||
Administrator |
2013-10-16 - 2013-12-16
Străşeni, Rassvet |
||
Administrator |
2013-12-24 - 2016-11-25
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
1995-06-07 - 2013-01-31
Sîngerei, str. Independenţei, 136 |
||
Administrator |
2013-01-29 - 2014-10-28
Bălţi, str. Bulgară, 132, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-11-21 - 2015-10-02
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2013-03-12 - 2016-03-18
Bălţi, str. Voluntarilor, 20, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2013-04-03 - 2013-12-27
Cahul, Roşu, str. Independenţei, 41 |
||
Administrator |
1999-09-10 - 2013-04-22
Cahul, str. Movilă Petru, 45 |
||
Administrator |
2013-07-15 - 2014-12-24
Cantemir, str. Gagarin Iu., 4, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2013-09-10 - 2016-11-24
Cahul, str. Strada Veche, 143, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2001-09-04 - 2013-09-25
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2020-02-17
Bălţi, str. Bulgară, 68, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2013-03-29 - 2016-07-12
Cimişlia, Fetiţa |
||
Administrator |
2013-05-24 - 2013-05-30
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Frunze M., 7 |
||
Administrator |
1995-01-28 - 2013-10-17
Cimişlia, str. Traian, 137 |
||
Administrator |
2013-01-31 - 2013-10-18
Şoldăneşti, Climăuţii de Jos |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2013-03-18
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 20 |
||
Administrator |
2001-04-28 - 2013-08-17
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2013-10-10 - 2014-12-01
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator Lichidator |
2007-06-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 3/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2013-03-19 - 2013-04-10
Soroca, str. Viilor, 13, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-06-23 - 2013-11-05
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
1995-04-05 - 2023-10-18
Străşeni, str. Asachi Gheorghe, 11 |
||
Administrator |
1995-08-03 - 2014-02-07
Soroca, str. Russo Alecu, 14 |
||
Administrator |
2013-07-30 - 2013-09-06
Floreşti, Gura Camencii |
||
Administrator |
2004-06-30 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 42, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2013-12-23 - 2016-02-08
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2013-06-24 - 2016-01-18
Ştefan Vodă, str. 31 August, 14, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2013-10-01 - 2016-07-01
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1995-05-23 - 2013-05-02
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2013-02-20 - 2015-09-11
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Jukov, 4 |
||
Administrator |
1997-03-19 - 2013-04-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 151, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-06-03 - 2013-07-09
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 94 |