Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-03-09 - 2015-08-24
Căuşeni, str. Neaga Nadejda, 18 |
||
Administrator |
2009-03-20 - 2016-12-20
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2016-05-26
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 48 |
||
Administrator |
2009-11-19 - 2016-02-22
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2015-01-30 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Trandafirilor, 6/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2009-09-21 - 2014-06-26
Ungheni, Gherman |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2016-01-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bancovschii str-la, 7 |
||
Administrator |
2009-05-12 - 2016-10-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 10, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2010-02-13 - 2015-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-02-22 - 2013-11-05
mun. Chişinău, Truşeni, str. 27 August, 90 |
||
Administrator |
2010-03-30 - 2014-05-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 21, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2010-06-08 - 2013-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi C., 6, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2010-07-16 - 2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 16/1, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2010-07-19 - 2016-03-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 72, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2010-10-07 - 2014-05-16
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2010-10-29 - 2015-07-03
Străşeni, Bucovăţ, str. Ştefan cel Mare, 16 |
||
Administrator |
2010-12-14 - 2014-01-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4, ap.(of.) 146 |
||
Administrator |
2010-01-15 - 2015-02-18
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2010-02-01 - 2014-06-20
Glodeni, str. Acad. Saharov, 2 |
||
Administrator |
2010-03-23 - 2013-03-21
Glodeni, Balatina |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-18 - 2014-10-30
Bălţi, str. Decebal, 136/a |
||
Administrator |
2010-10-25 - 2016-06-01
Bălţi, str. Independenţei, 102, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-05-04 - 2016-04-20
Cahul, str. Viteazul Mihai, 51, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2010-05-04 - 2017-01-04
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2010-06-10 - 2016-04-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 4 |
||
Administrator |
2010-09-14 - 2013-10-22
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2010-11-03 - 2015-07-15
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2010-10-21 - 2014-09-15
Ocniţa, str. Sindicatelor, 20, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2003-08-14
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 32 |
||
Administrator |
2010-09-03 - 2014-02-07
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2010-03-02 - 2013-02-28
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
2010-04-06 - 2016-09-21
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
1994-06-29 - 2016-08-05
Orhei, str. Meşteşugarilor, 2 |
||
Administrator |
2010-04-16 - 2013-03-21
Orhei, str. Iachir I., 40 |
||
Administrator |
2010-07-07 - 2016-03-11
Orhei, Susleni |