Piscicultura, activitatea crescătoriilor de peşte şi a fermelor de peşte
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2008-06-16 - 2021-12-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 1/1, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2003-10-23 - 2016-04-14
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2005-12-21
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Nistrului, 120 |
||
Administrator |
2005-02-17
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2006-03-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 346 |
||
Administrator |
2009-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-19 - 2018-04-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
1997-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hotin, 58 |
||
Administrator |
2003-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 12, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2003-03-19
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
1997-01-15
Rîşcani, Costeşti |
||
Administrator |
2003-12-09 - 2018-06-04
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Gorkii, 22 |
||
Administrator |
2004-02-09 - 2018-05-14
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Eminescu Mihai, 6 |
||
Administrator |
1995-01-21
Soroca, str. Studenţilor, 10/28 |
||
Administrator |
2004-10-05 - 2019-08-21
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2006-06-12
Orhei, str. Braşovean Mihail, 41 |
||
Administrator |
2003-01-20
Leova, Sărăţica Nouă |
||
Administrator |
2011-01-19
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
2011-04-11
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2002-07-26 - 2020-02-13
Anenii Noi, Puhăceni |
||
Administrator |
2010-06-15
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2009-05-27
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2014-06-30
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2013-03-07 - 2019-08-29
Taraclia, str. Dzerjinski, 8 |
||
Administrator |
2000-07-10
Călăraşi, str. Asachi Gh., 19 |
||
Administrator |
2010-12-28 - 2023-02-28
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2010-04-01 - 2012-08-03
Drochia, str. Sfatul Ţării, 25, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2011-07-12
Ungheni, Grăseni |
||
Administrator |
2012-07-11 - 2012-08-20
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1997-02-18 - 2017-04-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 112 |
||
Administrator |
2002-12-12 - 2015-04-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 272 |
||
Administrator |
2002-12-02 - 2015-01-31
Ocniţa, str. Gagarin Iu., 62 |
||
Administrator |
2003-03-06 - 2014-07-17
Sîngerei, Valea Norocului |
||
Administrator |
1995-10-26 - 2016-04-13
Edineţ, Ruseni |