|
|
1993-11-01 - 2020-02-17
Făleşti, str. Bălţului, 11, ap.(of.) 58
|
|
|
|
1996-12-23 - 2017-12-20
Leova, Sărata Nouă
|
|
|
|
2003-08-08
Teleneşti, Ţînţăreni
|
|
|
|
1995-09-22 - 2004-03-12
Ştefan Vodă, str. 31 August, 15, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2004-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 57
|
|
|
|
2005-09-01 - 2010-07-16
Cahul, str. Haiducilor, 46
|
|
|
|
2004-03-15
Anenii Noi, Bulboaca, str. Cocoarelor, 24
|
|
|
|
2004-04-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/2, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2003-02-21 - 2020-02-13
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 2
|
|
|
|
2010-06-08 - 2024-05-02
Anenii Noi, str. Livezilor, 11
|
|
|
|
1993-11-26 - 2021-03-16
Străşeni, Cojuşna, str. Lazo S., 1
|
|
|
|
1997-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 20
|
|
|
|
1992-03-30 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2/2, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2011-10-27 - 2019-02-18
Străşeni, str. Coşbuc G., 28, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-06-07 - 2010-07-15
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 2
|
|
|
|
2003-03-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 57
|
|
|
|
2003-04-15 - 2009-10-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko, 6
|
|
|
|
2005-10-07 - 2021-03-17
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Plămădeală A., 3
|
|
|
|
1992-12-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 26, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2001-08-03
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2004-09-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2002-09-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 33, ap.(of.) 311
|
|
|
|
2004-05-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/1, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1992-12-31 - 2020-12-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cuza Vodă, 3/2, ap.(of.) a
|
|
|
|
1994-03-29 - 2020-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 7/1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1996-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 88
|
|
|
|
2003-07-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Constructorilor, 12
|
|
|
|
1992-11-09
Sîngerei, str. Caracioban D., 3
|
|
|
|
2007-10-29 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 6, ap.(of.) 44
|
|
|
|
1994-04-27 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2000-08-02 - 2017-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2001-02-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 3
|
|
|
|
2001-03-26 - 2006-01-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 271/A
|
|
|
|
2004-09-02
Nisporeni, str. Suveranităţii, 10
|
|
|
|
1998-05-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 9, ap.(of.) 411
|
|