|
|
2011-03-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cahul, 31, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2011-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-09-19 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28, ap.(of.) 95
|
|
|
|
2008-12-17 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2012-04-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 22, ap.(of.) 106 a
|
|
|
|
2012-08-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1
|
|
|
|
2011-08-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 90/2
|
|
|
|
2004-03-24 - 2013-08-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
2003-12-23 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negreşteni, 3/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-10-07 - 2014-05-16
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 30
|
|
|
|
2004-05-24 - 2015-07-10
Orhei, str. Codru, 38
|
|
|
|
2005-06-01 - 2017-02-01
Bălţi, str. Kopernik Nicolaus, 25
|
|
|
|
2005-05-12 - 2016-06-02
Cahul, str. 31 August, 11
|
|
|
|
2012-01-27 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2006-04-05 - 2013-02-21
Donduşeni, str. Cantemir D., 1
|
|
|
|
2005-05-04 - 2016-06-13
Căuşeni, str. Iorga Nicolae, 2
|
|
|
|
2014-01-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 7/10, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-07-22 - 2021-12-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62/1/3
|
|
|
LEU VASILE
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2006-12-01 - 2016-12-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 32, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-02-20 - 2017-04-21
Dubăsari, Ustia
|
|
|
|
2006-05-29 - 2016-11-15
Bălţi, str. Griboedov, 1
|
|
|
|
2007-01-09 - 2015-06-29
Glodeni, str. Biruinţei, 2
|
|
|
|
2007-02-20 - 2015-06-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 7/3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-09-20 - 2015-12-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Mateevici A., 13
|
|
|
|
2007-02-13 - 2014-09-24
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 10, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-12-03 - 2013-02-25
Sîngerei, str. Independenţei, 155
|
|
|
|
2007-04-03 - 2014-03-11
Cantemir, Victorovca
|
|
|
|
2007-05-31 - 2015-06-19
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2007-10-26 - 2014-11-10
Cahul, str. 31 August, 25/B
|
|
|
|
1999-11-25 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 10/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1995-05-11 - 2015-01-23
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August, 46
|
|
|
|
2008-11-21 - 2015-09-24
Străşeni, str. Unirii, 45
|
|
|
|
2008-02-18 - 2013-03-21
Bălţi, str. Konev Ivan, 24, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2014-07-07 - 2020-11-23
Soroca, Racovăţ
|
|
|
|
2008-09-12 - 2014-12-30
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 17
|
|