Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-05-28 - 2018-03-20
Orhei, Cişmea |
||
Administrator Administrator |
2023-08-23
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 135, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Administrator |
2024-02-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae, 48, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2016-12-05
Drochia, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2018-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 126, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-12-06
Bălţi, str. Zadnipru Petru str-la, 24 |
||
Administrator |
2015-03-25 - 2020-01-17
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2017-06-16
Bălţi, str. Bulgară, 76, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2015-04-03 - 2020-01-17
Edineţ, Stolniceni |
||
Administrator |
1997-03-20 - 2019-05-17
Donduşeni, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2018-03-05
Străşeni, Lozova, str. Eroilor, 56 |
||
Administrator |
2018-03-15
Orhei, str. Nistreană, 21, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2018-03-19
Orhei, str. Unirii, 128 |
||
Administrator |
2018-04-11
Orhei, str. Gagarin, 3 |
||
Administrator |
1996-05-30 - 2018-03-20
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
2018-04-17
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 17, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-06-06 - 2018-03-20
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2022-01-12
Hînceşti, str. Pluguşorul, 20 |
||
Administrator |
2022-01-24
Basarabeasca, str. Octeabriscaia, 172 |
||
Administrator |
1996-06-20 - 2018-03-20
Orhei, str. Gorki M., 5 |
||
Administrator |
2024-08-09
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 10 |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2018-03-20
Orhei, str. Lupu Vasile, 5, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2022-01-24
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator Administrator |
2024-08-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
1996-06-27 - 2018-03-20
Orhei, str. Iachir I., 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-10-18 - 2018-03-07
Orhei, str. Iachir I., 43, ap.(of.) 71/A |
||
Administrator |
1996-07-02 - 2018-03-20
Orhei, str. Iachir I., 37, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Podgorenilor, 35 |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 4 |
||
Administrator |
2024-02-08
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1996-01-03 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
1996-01-09 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1996-02-07 - 2017-06-16
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
1996-02-20 - 2017-06-16
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 47/1 |