|
|
2019-08-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 12
|
|
|
|
2016-08-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 13/1, ap.(of.) 131
|
|
|
|
2021-12-27
Rîşcani, Malinovscoe
|
|
|
|
2022-01-03
Bălţi, str. Victoriei, 60, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2017-10-31
Drochia, Sofia
|
|
|
|
2009-11-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 13/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2022-01-12
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 58, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2018-03-07 - 2020-02-05
mun. Chişinău, Bîc, str. Haiducilor, 71
|
|
|
|
2021-01-11
Cahul, str. Prospectul Republicii, 20/10
|
|
|
|
2021-01-12
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 33
|
|
|
|
2019-08-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/3, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2015-08-17
Ungheni, Petreşti
|
|
|
|
1994-06-22 - 2019-11-21
Drochia, str. Grigorescu Nicolae, 2/v, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2016-04-14 - 2021-02-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Malinovschi Tadeuş, 16
|
|
|
|
1994-03-29 - 2019-11-21
Drochia, str. Stere C., 3/a
|
|
|
|
1992-05-26 - 2019-11-21
Drochia, Sofia, str. Lenin, 142
|
|
|
|
1996-06-18 - 2019-11-21
Floreşti, Cunicea
|
|
|
|
2019-08-05
Străşeni, str. Frunze, 82
|
|
|
|
1996-05-07 - 2019-11-21
Drochia, str. Donici Alexandru, 21
|
|
|
|
2021-01-15
Cahul, str. Muncii, 1/B
|
|
|
|
2021-01-13
Cahul, Crihana Veche
|
|
|
|
2021-01-14
Cahul, str. Dorobanţilor, 81
|
|
|
|
2019-08-06
Ialoveni, str. Viteazul Mihai, 28
|
|
|
|
2019-08-07
Orhei, Susleni
|
|
|
|
1994-10-28 - 2018-09-24
Şoldăneşti, str. Cotovschi, 29
|
|
|
|
1994-11-29 - 2018-09-24
Şoldăneşti, Răspopeni
|
|
|
|
1994-12-01 - 2018-09-24
Şoldăneşti, str. Puşkin A., 7
|
|
|
|
1994-12-05 - 2018-09-24
Şoldăneşti, Olişcani
|
|
|
|
1997-04-22 - 2020-02-05
mun. Chişinău, Durleşti, str. Marinescu Al., 21
|
|
|
|
2016-11-21
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Pocitovaia, 1
|
|
|
|
2021-01-14
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Frunze, 20, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2016-11-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 61
|
|
|
|
2017-10-31
Şoldăneşti, Cuşmirca
|
|
|
|
2019-08-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Korolenko Vladimir, 6
|
|
|
|
1997-07-24 - 2018-09-24
Şoldăneşti, Cobîlea
|
|