|
|
2018-02-02
Sîngerei, Mihailovca
|
|
|
|
2021-09-01
Glodeni, Duşmani
|
|
|
|
2017-07-14 - 2020-04-02
Edineţ, Burlăneşti
|
|
|
|
2015-03-10
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 88
|
|
|
|
2019-07-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 200, ap.(of.) 176
|
|
|
|
2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 28/2, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2021-09-02
Bălţi, str. Gagarin Iuri, 19
|
|
|
|
2021-09-07
Drochia, Maramonovca
|
|
|
|
2017-12-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 2
|
|
|
|
2021-09-03 - 2022-10-11
Bălţi, Elizaveta, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 23
|
|
|
|
2015-09-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11/1
|
|
|
|
2019-07-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţanu Nicolae, 21/5, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2017-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Badiu Vasile, 8/3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2009-01-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Podgorenilor, 44/A
|
|
|
|
2017-08-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 26, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2016-03-25 - 2020-02-04
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
2021-09-16
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2021-09-17
Rîşcani, Zăicani
|
|
|
|
2016-06-23
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Comsomolului, 146
|
|
|
|
2018-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 69
|
|
|
|
1992-09-11
Orhei, str. Lazo S., 6, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2016-10-26
Briceni, Caracuşenii Vechi
|
|
|
|
2019-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/4, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2022-05-24
Nisporeni, str. Donici A., 32
|
|
|
|
2021-09-23
Rîşcani, Borosenii Noi
|
|
|
|
2021-09-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2016-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 194, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2019-01-28
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Tereşkova, 13
|
|
|
|
2021-09-22
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
2001-10-02
Bălţi, str. Victoriei, 57
|
|
|
|
2019-07-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 39/2, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2019-07-18
mun. Chişinău, Codru, str. Sfîntul Nicolae, 10
|
|
|
|
2016-10-26
Făleşti, Glinjeni
|
|
|
|
2021-09-20
Glodeni, str. Milescu Nicolae Spătarul, 5/1
|
|
|
|
1997-01-28 - 2020-04-02
Şoldăneşti, Zahorna
|
|