|
|
2017-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 29/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2018-09-19
Floreşti, Roşieticii Vechi
|
|
|
|
2021-01-13
Bălţi, str. Primăverii, 7
|
|
|
|
2019-05-27
Anenii Noi, Mereni, str. Prieteniei, 21
|
|
|
|
2019-05-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo Serghei, 34, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2024-06-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 21, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2016-07-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 44, ap.(of.) 103
|
|
|
|
1995-06-02 - 2017-09-12
Drochia, str. Boiarniţchi Vladimir, 9/2
|
|
|
|
1996-05-16 - 2017-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 2/2, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2021-01-13
Bălţi, str. Boţu Pavel, 39
|
|
|
|
1995-12-29 - 2019-01-23
Floreşti, Japca
|
|
|
|
2017-03-30 - 2021-10-21
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 15
|
|
|
|
2019-05-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 242
|
|
|
|
2010-09-21
Rîşcani, str. Komarov Vl., 17
|
|
|
|
2022-06-07
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 35, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2022-06-09
Căuşeni, Hagimus
|
|
|
|
2019-05-27
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Minerilor, 43
|
|
|
|
2019-05-27
Anenii Noi, Chetrosu, str. Doga Andrei, 27
|
|
|
|
2021-01-12
Rîşcani, Corlăteni, str. Creangă Ion, 28
|
|
|
|
2021-01-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 20
|
|
|
|
2021-01-15
Drochia, Pelinia
|
|
|
|
2001-07-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/14, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2017-08-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Panfilov, 4
|
|
|
|
2022-06-13
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Alexandru cel Bun, 50
|
|
|
|
2015-11-16 - 2021-11-01
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2022-06-17
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 22
|
|
|
|
2016-09-12 - 2021-06-16
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 9, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2016-05-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2019-06-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 13/1, ap.(of.) 70
|
|
|
|
2019-01-24
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 109, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2019-05-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/1, ap.(of.) 89A
|
|
|
|
1994-04-01 - 2017-09-13
Drochia, Sofia
|
|
|
|
1994-12-16 - 2017-09-13
Drochia, str. Donici A., 25
|
|
|
|
1995-06-08 - 2017-09-13
Drochia, Baroncea
|
|
|
|
1995-06-13 - 2017-09-13
Drochia, str. Vieru Igor, 25
|
|