Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-06-24
mun. Chişinău, Truşeni, str. Ghidighici, 5 |
||
Administrator |
2018-06-04
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2017-12-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 89/1, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
1998-06-18 - 2018-07-27
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2015-06-26
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1998-07-14 - 2018-07-27
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
1998-07-14 - 2018-07-27
Teleneşti, Bogzeşti |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2018-07-27
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1998-07-23 - 2018-07-27
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
1998-07-27 - 2018-07-27
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
1998-07-28 - 2018-07-27
Teleneşti, str. Neculce Ion, 13 |
||
Administrator |
1998-08-03 - 2018-07-27
Teleneşti, str. 2 Decembrie, 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-08-17 - 2018-07-27
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1998-08-24 - 2018-07-27
Teleneşti, str. Renaşterii, 73, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2016-09-28
Bălţi, str. Burebista, 17 |
||
Administrator |
1998-09-16 - 2018-07-27
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1998-09-23 - 2018-07-27
Teleneşti, str. Dragoş Vodă, 14 |
||
Administrator |
2015-06-26
Donduşeni |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2018-07-27
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1999-01-28 - 2018-07-27
Teleneşti, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 15, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1999-02-05 - 2018-07-27
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1999-02-10 - 2018-07-27
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2019-07-12
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ştefan cel Mare, 2 A |
||
Administrator |
2024-06-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunze Mihail, 1/K, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1999-05-05 - 2018-07-27
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2018-07-27
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator |
2016-12-21 - 2019-11-14
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2016-02-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 106 |
||
Administrator Lichidator |
2015-05-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8 |
||
Administrator |
1996-10-24 - 2019-04-19
Leova, str. Eminescu M., 66 |
||
Administrator |
2015-07-30
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Victoriei, 12 |
||
Administrator |
2002-04-29 - 2019-04-19
Leova, str. Mitropolit Varlaam, 12, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2017-12-11
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2019-06-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 23, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2000-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 210 |