Comerţ cu amănuntul al pîinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2017-08-07 - 2019-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 7/3, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2018-12-14
Nisporeni, Boldureşti |
||
Administrator |
2021-10-20
Orhei, str. Cantemir D., 22 |
||
Administrator |
2019-09-26
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2016-03-14 - 2021-12-31
Bălţi, str. Bulgară, 33, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2021-12-16
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2021-12-16
Teleneşti, str. Dacia, 29 |
||
Administrator |
2017-03-06
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
2015-08-17 - 2015-10-02
Anenii Noi, Hîrbovăţul Nou, str. Lesnaia, 5 |
||
Administrator |
2015-11-11 - 2017-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 53/3, ap.(of.) 3A |
||
Administrator |
2015-04-08 - 2016-09-23
Bălţi, str. Rîbalko Pavel str-la, 10 |
||
Administrator |
2015-05-25 - 2016-03-12
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2015-07-22 - 2017-01-17
Bălţi, str. Muşat Petru, 18 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2016-01-25
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31/12 |
||
Administrator |
2015-03-25 - 2016-05-16
Şoldăneşti, str. Komarov Vl., 20 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2015-12-22
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2015-12-21 - 2017-02-08
Ungheni, str. Creangă Ion, 21, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2016-06-15 - 2017-04-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 177 |
||
Administrator |
2016-07-05 - 2016-07-20
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
2016-10-28 - 2017-01-06
Călăraşi, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 50 |
||
Administrator |
2021-01-06
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2016-01-25 - 2016-11-11
Glodeni, str. Decebal, 53, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2016-03-01 - 2016-07-07
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
2016-06-27 - 2017-03-02
Bălţi, str. Feroviarilor, 23 |
||
Administrator |
2019-12-16
Orhei, str. Vişinilor, 3 |
||
Administrator |
1996-11-05 - 2016-03-14
Hînceşti, str. Păcii, 4/A |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2016-02-05
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1996-07-26 - 2016-03-15
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1998-06-08 - 2016-02-23
Orhei, Zahoreni |
||
Administrator |
2016-03-01 - 2016-05-10
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2016-06-28 - 2017-02-01
Floreşti, str. Mateevici Alexei, 29, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2021-05-31 - 2024-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/22, ap.(of.) 470 |
||
Administrator |
2023-09-29
Ungheni, Semeni |
||
Administrator |
2024-08-15
Anenii Noi, str. Voievozilor, 25 |
||
Administrator |
2021-01-13
Soroca, str. Doctor Svirski, 15 |