Comerţ cu ridicata nespecializat
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-07-05 - 2018-03-05
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
1995-06-13 - 2018-03-05
Orhei, str. Lazo S., 4/B, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2018-05-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 5/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2016-04-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 5, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1995-07-10 - 2018-03-05
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-03-05
Orhei, str. Unirii, 130, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-07-12 - 2018-03-05
Orhei, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2022-03-15
Leova, str. Alexandru cel Bun, 45, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2024-02-12
Bălţi, str. Voluntarilor, 55, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2018-03-05
Orhei, str. Zorilor, 7 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2018-03-05
Orhei, str. Gorkii, 77 |
||
Administrator |
2017-06-19
Edineţ, str. Independenţei, 47/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1992-11-11 - 2017-06-19
Rezina, str. Basarabia, 2, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2017-06-19
Rezina, str. Păcii, 63 |
||
Administrator |
2017-03-02 - 2018-07-09
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ciaikina Liza, 1 |
||
Administrator |
2000-02-08 - 2017-06-19
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2017-11-22
Bălţi, str. Moscova, 22, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2016-06-29
Floreşti, str. Costin Miron, 15, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2018-03-05
Orhei, str. Călătorilor, 120 |
||
Administrator |
2015-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moldoviţa, 21 |
||
Administrator |
1995-10-25 - 2018-03-07
Orhei, str. Unirii, 6 |
||
Administrator |
1995-10-27 - 2018-03-07
Orhei, str. Dorobanţi, 32 |
||
Administrator |
1995-07-18 - 2018-03-05
Orhei, Furceni |
||
Administrator |
1995-07-19 - 2018-03-05
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-21 - 2018-03-05
Orhei, str. Dimo, 114 |
||
Administrator |
1995-07-24 - 2018-03-05
Orhei, str. Stejarilor, 2/G, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1995-10-31 - 2018-03-07
Orhei, str. Iachir I., 27, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-27 - 2018-03-05
Orhei, str. Lupu Vasile, 114, ap.(of.) 12 |
||
Administrator Administrator |
2016-01-26 - 2021-01-27
Cahul, Slobozia Mare, str. Pocoi Vasile, 56 |
||
Administrator |
1997-11-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Galaţan, 21 |
||
Administrator |
1995-06-13 - 2018-03-05
Orhei, str. Glavan Boris, 7, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1995-06-14 - 2018-03-05
Orhei, str. Pelivan Ion, 24 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2018-03-05
Orhei, Clişova |
||
Administrator |
1995-07-03 - 2018-03-05
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1995-07-04 - 2018-03-05
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 58 |