Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2018-02-22
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2005-07-14
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
1995-01-26 - 2018-02-22
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
1995-01-26 - 2018-02-22
Orhei, Peresecina, str. <, 83 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2018-02-22
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1993-07-02 - 2018-02-22
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1995-01-12 - 2018-02-22
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
1995-01-13 - 2018-02-22
Orhei, str. Unirii, 15 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2018-02-22
Orhei, Cişmea |
||
Administrator |
1995-02-06 - 2018-02-22
Orhei, str. Soltîs Ion, 17 |
||
Administrator |
1995-02-07 - 2018-02-22
Orhei, str. Roman Tudose, 6 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2018-02-22
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2018-02-22
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2018-02-22
Orhei, str. Trandafirilor, 25 |
||
Administrator |
1995-02-10 - 2018-02-22
Orhei, str. Renaşterii Naţionale, 1 |
||
Administrator |
1995-02-13 - 2018-02-22
Orhei, str. Frunze M., 95 |
||
Administrator |
2024-06-13
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
2012-10-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 410 |
||
Administrator |
2016-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gheorghe, 47, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2023-01-25
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 27, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2023-01-26
Ialoveni, Mileştii Mici, str. Blaga Lucian, 1 |
||
Administrator |
1996-10-16 - 2019-08-09
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2018-10-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Rebreanu Liviu, 26 |
||
Administrator Lichidator |
2019-10-31 - 2022-02-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul Ion, 4/1 |
||
Administrator |
2018-02-26
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 16 |
||
Administrator |
2018-10-04
mun. Chişinău, Budeşti, str. Lăpuşneanu A., 1/1 |
||
Administrator |
1995-02-03 - 2018-02-22
Orhei, str. Nistreană, 10/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2016-08-29 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77/17, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Administrator |
2024-04-16
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 120/11, ap.(of.) 109 |
||
Administrator |
1997-11-24
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 115 |
||
Administrator |
2018-06-21
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2018-05-28
Căuşeni, Opaci |
||
Administrator |
2021-09-24
UTA Găgăuzia, Carbalia |
||
Administrator |
2021-09-28
Căuşeni, str. Renaşterii, 3 |
||
Administrator |
2018-02-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 15/5, ap.(of.) 1 |