Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2018-05-03
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2016-06-13
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
1995-03-31 - 2015-03-30
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2020-04-14
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
1999-02-22 - 2020-04-14
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
1998-07-24 - 2020-04-14
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
2016-09-09 - 2024-02-14
Căuşeni, str. 31 August, 8 |
||
Administrator |
2017-11-08
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Alecsandri Vasile, 24 |
||
Administrator |
1993-05-11 - 2020-04-14
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
1996-08-22 - 2020-04-09
Orhei, Curchi |
||
Administrator |
1996-07-10 - 2020-04-09
Orhei, str. Eminescu M., 11, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2020-04-09
Orhei, str. Ion Vodă, 21 |
||
Administrator |
1996-12-25 - 2020-04-09
Orhei, str. Nouă, 17 |
||
Administrator |
1996-11-02 - 2020-04-09
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
2021-08-09
Cahul, Badicul Moldovenesc, str. Păcii, 6 |
||
Administrator |
2011-02-04
Străşeni, Vorniceni, str. Musicescu G. |
||
Administrator |
2017-03-07
Cahul, Hutulu |
||
Administrator |
2007-10-02 - 2024-02-13
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Mioriţa, 33 |
||
Administrator |
2017-11-08
Basarabeasca, Başcalia, str. Viilor |
||
Administrator |
2017-11-27 - 2020-04-15
Donduşeni, Elizavetovca |
||
Administrator |
2018-10-29
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2020-04-15
Orhei, str. Bălcescu N., 25 |
||
Administrator |
2019-07-03 - 2024-02-14
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/1, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2016-10-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Academician Sergiu Rădăuţanu, 9, ap.(of.) 99 |
||
Administrator |
2015-04-08
Ialoveni, Suruceni |
||
Administrator |
2024-08-28
Făleşti, Făleştii Noi, str. Mateevici A., 21 |
||
Administrator |
1992-05-14 - 2020-04-15
Orhei, str. Lupu Vasile, 193 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2020-04-15
Orhei, Chiperceni |
||
Administrator |
1993-01-18 - 2020-04-15
Orhei, str. Luceafărul, 35 |
||
Administrator |
1993-04-21 - 2020-04-15
Orhei, Tabăra |
||
Administrator |
1995-11-29 - 2020-04-15
Şoldăneşti, str. 31 August 1989, 119 |
||
Administrator |
2015-03-27
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1994-07-08 - 2020-04-15
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2017-02-17
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Mira, 30 |