Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-02-14 - 2017-09-29
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2018-03-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 9/A, ap.(of.) 41,42 |
||
Administrator |
2016-02-26
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
2017-08-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 16 |
||
Administrator |
1994-02-18 - 2017-09-29
Orhei, str. Mahu Vasile, 87, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1994-03-04 - 2017-09-29
Orhei, str. Codru, 40 |
||
Administrator |
1994-04-21 - 2017-09-29
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2002-11-19
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 150 |
||
Administrator |
1994-05-13 - 2017-09-29
Orhei, str. Iachir, 49, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2017-04-21
Bălţi, str. Sadoveanu Mihail, 4 |
||
Administrator |
2016-07-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 41 |
||
Administrator |
1994-05-13 - 2017-09-29
Orhei, Jora de Sus |
||
Administrator |
2022-03-29
Floreşti, str. Dacia, 34, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1994-06-15 - 2017-09-29
Orhei, Ocniţa-Răzeşi |
||
Administrator |
2021-11-24
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1994-06-17 - 2017-09-29
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2022-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 48, ap.(of.) 145 |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2018-07-23
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2018-07-23
Teleneşti, Codrul Nou |
||
Administrator |
1994-06-17 - 2017-09-29
Orhei, str. 31 August, 180 |
||
Administrator |
2019-03-13
Străşeni, str. Rareş Petru, 25 |
||
Administrator |
2019-03-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 29/3, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
2019-03-12
Călăraşi, str. Tineretului, 28/A |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Asachi Gh., 16 |
||
Administrator |
1994-07-08 - 2017-09-29
Orhei, str. Eliberării, 140 |
||
Administrator |
1996-03-13 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Neaga Şt., 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1996-03-14 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Mateevici A., 15 |
||
Administrator |
1996-03-16 - 2018-07-23
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
1996-03-18 - 2018-07-23
Teleneşti, Ciulucani |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2018-07-23
Teleneşti, Suhuluceni |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2018-07-23
Teleneşti, str. Plopilor, 18, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1996-04-08 - 2018-07-23
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2024-01-19
Briceni, str. Independenţei, 21, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1996-04-23 - 2018-07-23
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2016-12-07
Şoldăneşti, Olişcani |