Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-10-23 - 2015-09-07
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
1994-02-04 - 2015-12-09
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
1994-10-28 - 2015-11-30
Şoldăneşti, Sămăşcani |
||
Administrator |
1994-11-08 - 2015-12-08
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2015-12-15
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1996-12-19 - 2015-12-29
Orhei, str. Sportivilor, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2015-12-23
Teleneşti, str. 8 Martie, 38, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-12-20 - 2015-12-22
Şoldăneşti, Parcani |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2015-12-23
Orhei, str. Lazo S., 110 |
||
Administrator |
2015-10-07 - 2016-08-01
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2015-12-02 - 2016-05-30
Ştefan Vodă, Copceac, str. Tineretului, 29 |
||
Administrator |
1999-05-07 - 2015-07-31
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 30 |
||
Administrator |
1998-07-29 - 2015-12-21
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin |
||
Administrator Lichidator |
2016-03-09 - 2017-03-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 11 |
||
Lichidator Administrator |
2009-02-18
Drochia |
||
Administrator |
2019-05-17 - 2023-01-24
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 99, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2021-12-27
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2003-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2015-05-05
Rezina, Horodişte |
||
Administrator |
2024-06-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/3a, ap.(of.) of.1a |
||
Administrator |
1996-10-09 - 2020-01-10
Orhei, str. Eliberării, 29 |
||
Administrator |
2011-01-03
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Nistreană, 60 |
||
Administrator |
2019-01-14
Soroca, Slobozia-Cremene |
||
Administrator |
1996-12-11 - 2017-05-03
Cahul, str. Viteazul Mihai, 31, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2016-02-19 - 2016-03-23
Edineţ, Rotunda |
||
Administrator |
1994-10-20 - 2016-03-04
Leova, str. Cîmpiilor, 19 |
||
Administrator |
1999-05-07 - 2016-04-29
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator |
1997-06-09 - 2016-01-19
Teleneşti, Coropceni |
||
Administrator |
1993-09-22 - 2016-03-17
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2016-01-26
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
1994-08-02 - 2016-01-26
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1993-12-10 - 2016-02-08
Teleneşti, Ratuş |
||
Administrator |
1998-01-30 - 2016-03-30
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2001-08-28 - 2016-03-16
Teleneşti, Brînzenii Vechi |