Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2019-04-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 14/5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2019-04-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cişmele, 12 |
||
Administrator |
2016-03-10 - 2019-07-04
Floreşti, Ştefăneşti |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Vieru Igor, 42 |
||
Administrator |
1994-01-27 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Maiakovski Vl., 5 |
||
Administrator |
1994-02-14 - 2019-05-23
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1994-06-10 - 2019-05-23
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1995-01-10 - 2019-05-23
Donduşeni, Baraboi |
||
Administrator |
1994-09-26 - 2019-11-08
Ocniţa, Vălcineţ |
||
Administrator |
1998-08-12 - 2019-11-08
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1995-03-22 - 2019-05-23
Donduşeni, Briceni |
||
Administrator |
1994-03-11 - 2019-11-08
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 163, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1993-10-27 - 2019-11-08
Ocniţa, Otaci, str. Prieteniei, 26, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
1999-03-22 - 2019-11-08
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2019-11-08
Ocniţa, str. Turghenev, 40, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1995-09-12 - 2019-11-08
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1992-04-30 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Independenţei, 50 |
||
Administrator |
1994-10-18 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2015-04-09
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 128 |
||
Administrator |
2021-10-15
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1992-12-15 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Sovetscaia, 11 |
||
Administrator |
1995-02-24 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Ceapaev, 118 |
||
Administrator |
1995-07-07 - 2019-05-24
Donduşeni, str. Cantemir D., 71, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-06-15 - 2019-05-24
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1992-12-01 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Eminescu Mihai, 22 |
||
Administrator |
1996-04-23 - 2019-05-23
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2017-07-13
Criuleni, str. Frunze M., 23A |
||
Administrator |
2019-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 66, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2021-12-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costeşti, 8 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2019-05-23
Donduşeni, str. Sîrbu Elena, 27 |
||
Administrator |
2017-02-08
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
1998-07-28 - 2019-05-23
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2019-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Zaikin Ivan, 10, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2019-05-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Industrială, 5A |
||
Administrator |
1995-04-26
Edineţ, str. Pescarilor, 16 |