Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-09-19 - 2015-04-30
Ungheni, str. Lupu Vasile, 6, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1993-02-19 - 2015-05-06
Ungheni, str. Decebal, 38, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-05-06 - 2015-06-03
Ungheni, str. Cosmescu Alexandru, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-09-29 - 2015-06-08
Ungheni, str. Romană, 9, ap.(of.) 907 |
||
Administrator |
1993-01-03 - 2015-05-27
Ungheni, str. Romană, 8 |
||
Administrator |
1994-09-07 - 2015-05-26
Ungheni, str. Romană, 26/2, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2015-06-17
Ungheni, str. Boico Alexandru, 9, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
1995-06-29 - 2015-06-23
Ungheni, str. Răzeşilor, 5 |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2015-10-01
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 8, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1992-11-11 - 2015-07-24
Ungheni, Năpădeni |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2015-07-22
Ungheni, str. Găureni, 52/a |
||
Administrator |
1992-12-14 - 2015-10-15
Ungheni, str. Sadoveanu M., 29 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-09-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1994-02-16 - 2015-09-21
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 4, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2015-10-27
Ungheni, str. Câmpiilor str-la, 20 |
||
Administrator |
1996-03-06 - 2015-12-09
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
1996-03-22 - 2016-01-27
Nisporeni, Bolţun |
||
Administrator |
1998-07-29 - 2015-12-21
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin |
||
Administrator Lichidator |
2016-03-09 - 2017-03-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 11 |
||
Administrator |
2016-06-15 - 2017-04-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Constructorilor, 177 |
||
Administrator |
2008-12-08
Ialoveni, Sociteni |
||
Administrator |
1997-02-04 - 2017-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 4 |
||
Administrator |
1997-02-03 - 2017-02-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cosmescu Alexandru, 3 |
||
Administrator |
1995-03-27 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 19, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2016-10-25 - 2017-02-20
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2021-12-27
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2021-12-30
Teleneşti, str. Frunze Mihail, 10 |
||
Administrator |
1996-10-09 - 2020-01-10
Orhei, str. Eliberării, 29 |
||
Administrator |
2019-01-15
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
2019-01-25
Soroca, str. Busuiocului, 16 |
||
Administrator |
1996-06-10 - 2016-04-25
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 65, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1994-09-29 - 2016-01-15
Hînceşti, Cărpineni, str. Frunze M., 14 |
||
Administrator |
2016-07-18 - 2016-07-27
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
1994-09-19 - 2016-01-18
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1995-01-17 - 2016-02-10
Orhei, str. Unirii, 30 |