Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-01-11 - 2015-12-29
Orhei, str. Stamati C., 24, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-05-24 - 2015-12-15
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2016-01-28
Orhei, Mîrzeşti |
||
Administrator |
1994-05-19 - 2015-12-15
Şoldăneşti, str. Scînteia, 11 |
||
Administrator |
1996-11-25 - 2016-02-29
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
1993-11-26 - 2015-12-15
Teleneşti, str. Ştefan cel Mare, 35, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-10-15 - 2015-12-16
Şoldăneşti, str. Păcii, 33 |
||
Administrator |
1996-12-19 - 2015-12-29
Orhei, str. Sportivilor, 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2015-12-22
Şoldăneşti, Glinjeni |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2015-12-22
Orhei, str. 1 Mai, 28, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2015-12-15
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1994-11-05 - 2015-12-23
Şoldăneşti, str. 31 August, 38 |
||
Administrator |
1996-12-31 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1994-06-30 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1994-03-23 - 2015-12-23
Teleneşti, str. 8 Martie, 38, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1995-06-02 - 2015-12-23
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1995-07-15 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Vadul-Raşcov |
||
Administrator |
1995-12-20 - 2015-12-22
Şoldăneşti, Parcani |
||
Administrator |
1996-03-11 - 2015-12-23
Orhei, str. Lazo S., 110 |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2015-12-23
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
1994-06-18 - 2015-12-24
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1993-10-25 - 2016-01-25
Orhei, str. Soltîs Ion, 17 |
||
Administrator |
1994-02-17 - 2016-01-12
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
1995-01-09 - 2016-01-11
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2015-05-08 - 2015-11-16
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
2015-05-29 - 2015-09-09
Soroca, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2015-06-12 - 2016-11-03
Soroca, Racovăţ |
||
Administrator |
2015-06-17 - 2016-04-28
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2015-06-23 - 2015-12-28
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2015-10-07 - 2016-08-01
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
1996-03-25 - 2015-11-06
Floreşti, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 2015-12-01
Floreşti, Unchiteşti |
||
Administrator |
1995-09-28 - 2016-03-29
Drochia, str. Sorocii şos., 26, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1997-04-15 - 2015-04-06
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 9, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1993-02-23 - 2015-04-06
Ungheni, str. Decebal, 38, ap.(of.) 1 |