Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-02-01 - 2017-09-13
Ştefan Vodă, str. Mateevici A., 8, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
1996-02-14 - 2017-09-13
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Asachi Gh., 63 |
||
Administrator |
2014-08-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 3, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
1995-06-19 - 2017-09-13
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Valea Ţărnei, 2 |
||
Administrator |
1994-09-22 - 2015-09-17
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2016-04-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 63/1, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2015-07-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 14/1, ap.(of.) 335 |
||
Administrator |
1994-09-23 - 2016-01-06
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2013-02-04
Soroca, str. Serii str-la, 23 |
||
Administrator Administrator |
2015-04-29
Floreşti, str. Lupu Vasile, 74/2 |
||
Administrator |
2019-01-24
Rezina, str. 27 August, 18A |
||
Administrator |
2015-11-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2017-05-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2015-06-11 - 2017-10-04
Floreşti, str. Trandafirilor, 2 |
||
Administrator |
2001-02-26 - 2017-10-04
Drochia, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
1997-06-19 - 2019-11-13
Drochia, Pelinia, str. Alecsandri Vasile, 102 |
||
Administrator |
1999-03-10 - 2017-10-04
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2019-11-13
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1994-12-28 - 2017-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 222 |
||
Administrator |
1996-02-21 - 2017-10-04
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 37 |
||
Administrator |
1995-04-27 - 2019-11-13
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
1995-03-01 - 2019-11-13
Drochia, Fîntîniţa |
||
Administrator |
2017-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 7 |
||
Administrator |
1994-11-07 - 2017-10-04
Drochia, str. 31 August, 12, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1994-11-03 - 2017-10-04
Drochia, str. Miciurin, 36a |
||
Administrator |
1993-07-07 - 2019-11-13
Drochia, Mîndîc |
||
Administrator |
1995-11-21 - 2018-03-29
Orhei, str. Iachir I., 29/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-03-17 - 2017-10-04
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2018-03-29
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2017-10-04
Drochia, str. Tobultoc Nicolae str-la, 14, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-04-30 - 2018-03-29
Orhei, str. Unirii, 146, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1993-08-12 - 2019-11-13
Drochia, Maramonovca |
||
Administrator |
1992-10-12 - 2019-11-13
Drochia, str. Stepelor, 2 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2017-10-04
Drochia, str. Sorocii şos., 14, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2021-02-01
Bălţi, Elizaveta, str. Bălţului, 52 |