|
|
2001-09-28 - 2015-05-28
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2004-05-17 - 2020-11-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 2/1, ap.(of.) 39
|
|
|
|
1994-01-18 - 2017-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 1/2, ap.(of.) 101
|
|
|
|
1992-09-11 - 2017-02-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 16, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2008-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 94, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1998-01-16 - 2017-04-18
Ialoveni, str. Frunze M., 69
|
|
|
|
2015-01-17 - 2019-01-04
Criuleni, Zăicana
|
|
|
|
2002-09-30 - 2019-01-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1992-09-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 53/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1994-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Colina Puşkin, 4
|
|
|
|
2001-04-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 170
|
|
|
|
1997-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 19, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2006-10-17 - 2020-11-25
Bălţi, str. Suceava, 15, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2003-02-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 94
|
|
|
|
2003-03-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2003-07-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 5/2
|
|
|
|
2003-11-12 - 2017-08-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 24
|
|
|
|
1993-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 2427
|
|
|
|
2002-01-15
Bălţi, str. Konev Ivan, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2008-07-18
Glodeni, Hîjdieni
|
|
|
|
1996-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 36/1
|
|
|
|
1996-11-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/3, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2002-07-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 84, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2000-10-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 15, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166
|
|
|
|
1992-09-24 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lacului, 55
|
|
|
|
2000-02-14 - 2011-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 15, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2003-04-01 - 2017-03-02
Bălţi, str. Ciarupin Ivan, 1
|
|
|
|
2011-05-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 41/1, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2013-04-11
Bălţi, str. Cahul, 54/A, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1992-10-22 - 2004-06-17
Soroca, str. Creangă Ion, 3
|
|
|
|
2000-05-12 - 2019-09-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 2/a
|
|
|
|
1994-04-26 - 2005-09-22
Călăraşi, str. Halippa P., 1
|
|
|
|
1992-10-14 - 2019-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 14, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2006-01-20 - 2019-02-26
Rezina, str. 27 August, 2
|
|