Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2007-04-18 - 2016-05-30
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138 |
||
Administrator |
1993-09-16 - 2020-10-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 7/2, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2024-07-01
Anenii Noi, Merenii Noi |
||
Administrator |
2013-01-16
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1998-11-16 - 2018-06-26
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-12-19
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18 |
||
Administrator |
1998-04-30 - 2017-04-04
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
2000-07-17
Glodeni, str. Eminescu M., 19 |
||
Administrator |
1997-06-23 - 2018-06-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator |
2011-01-18
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2011-03-30
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2011-03-24
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2011-05-17 - 2014-06-05
Cahul, Rumeanţev |
||
Administrator |
2011-08-19
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2011-10-05
Soroca, Tătărăuca Veche |
||
Administrator |
1993-06-04
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 107 |
||
Administrator |
2010-06-25
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2010-03-01
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2002-07-15
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 9 |
||
Administrator |
2003-01-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/10 |
||
Administrator |
1992-10-09 - 2018-06-28
Cahul, str. 31 August, 19, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1995-02-21
Ungheni, str. Ureche Gr., 2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1998-01-21
Bălţi, str. 31 August 1989, 54 |
||
Administrator Lichidator |
1996-03-27
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 8 |
||
Administrator |
2006-12-07 - 2023-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 130/2, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1997-11-27 - 2018-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42 |
||
Administrator |
1992-05-21 - 2018-06-28
Cahul, str. Voicov, 5 |
||
Administrator |
2014-08-14
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 19/b |
||
Administrator |
2009-11-19 - 2015-08-10
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2009-12-07
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
1993-09-24 - 2018-06-29
Cahul, str. Viteazul Mihai, 19, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-09-30
Ştefan Vodă, str. Lupu Vasile, 29 |
||
Administrator |
1998-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 294 |
||
Administrator |
1994-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16/4 |
||
Administrator |
2000-03-16
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 30, ap.(of.) 7 |