|
|
1992-12-31
mun. Chişinău, Cricova, str. Luceafărul, 9
|
|
|
|
1997-04-24 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 8, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2002-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188, ap.(of.) 74
|
|
|
|
1999-05-11 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 66
|
|
|
|
1998-07-13 - 2019-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1994-03-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3
|
|
|
|
1999-03-10 - 2018-06-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1992-07-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 110
|
|
|
|
1997-12-23 - 2009-12-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 107, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1992-09-30
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 17
|
|
|
|
2002-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor, 2, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1992-12-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 73/3
|
|
|
|
1997-01-22 - 2006-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 4, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2000-08-30
mun. Chişinău, Băcioi, str. Independenţei, 50, ap.(of.) 45
|
|
|
|
1996-08-28 - 2018-04-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 191
|
|
|
|
1997-01-20 - 2019-02-07
Rîşcani, str. Kogălniceanu Mihail, 85
|
|
|
|
1998-02-05 - 2011-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 8, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2005-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 42/Z, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2000-03-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 8
|
|
|
|
1993-12-21 - 2005-12-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5
|
|
|
|
1998-05-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1993-02-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 62, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1998-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 64
|
|
|
|
1997-09-12 - 2009-05-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
2000-01-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Codrilor, 12
|
|
|
|
1992-08-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 16, ap.(of.) 30
|
|
|
|
1995-09-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 62
|
|
|
|
1996-07-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 66, ap.(of.) 41
|
|
|
|
1997-06-09 - 2018-06-19
Căuşeni, str. Fîntînilor, 2
|
|
|
|
1997-12-15 - 2018-06-19
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 80, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2004-12-15 - 2018-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 1/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1993-03-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
1993-01-27 - 2004-11-15
Edineţ, Viişoara
|
|
|
|
1995-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 90
|
|
|
|
1992-05-21 - 2020-02-10
Bălţi, str. Cehov, 86, ap.(of.) 10
|
|