Construcţii complete şi parţiale de clădiri şi construcţii inginereşti; construcţii civile
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1993-02-16 - 2012-12-28
Drochia, str. Promîşlennîi str-la, 6 |
||
Lichidator Administrator |
1995-02-06 - 2012-12-26
Drochia, str. Russo Alecu, 5 |
||
Administrator |
1992-03-30 - 2012-12-26
Drochia, str. Sfatul Ţării, 32, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1994-08-17 - 2012-12-28
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2012-12-18
Drochia, str. 31 August, 12, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-12-18 - 2012-12-13
Drochia, str. Independenţei, 83, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Administrator |
1993-10-11 - 2012-12-18
Drochia, Sofia |
||
Administrator Lichidator |
2003-03-04 - 2013-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 7 |
||
Administrator |
1998-03-11 - 2013-03-12
Făleşti, str. Donici A., 1 |
||
Administrator |
2000-04-03 - 2013-06-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1995-06-21 - 2013-04-30
Rezina, str. Păcii, 45, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-04-09 - 2013-04-24
Nisporeni, str. Industrială |
||
Administrator |
2008-09-10 - 2013-04-15
Cantemir, str. Basarabia, 5/2, ap.(of.) 2 |
||
Lichidator Administrator |
1992-12-30 - 2013-06-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 17/2, ap.(of.) 520 |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator Administrator |
1998-04-03 - 2013-08-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Cucorilor, 41 |
||
Administrator |
1998-04-03 - 2013-06-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 38 |
||
Lichidator Administrator |
1999-03-30 - 2013-07-02
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
1999-04-15
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2005-04-19 - 2013-10-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 86 |
||
Administrator |
2010-06-18 - 2013-10-22
Cahul, str. Izvoarelor, 18/b |
||
Lichidator Administrator |
1995-01-26 - 2013-10-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 37 |
||
Administrator |
2012-05-16 - 2013-09-02
Cahul, str. Dumbrava Roşie, 8 |
||
Administrator |
2002-09-05 - 2013-12-06
Bălţi, str. Verhneaia, 13/a |
||
Administrator |
2010-10-15 - 2014-01-30
Cahul, str. Bălcescu N., 32/a |
||
Lichidator Administrator |
1998-07-10 - 2014-01-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 37 |
||
Administrator |
1995-12-18
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 110 |
||
Administrator |
1999-05-14
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2001-09-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Virtuţii, 23 |
||
Administrator |
1994-05-23
Căuşeni, str. Tighina, 87 |
||
Administrator |
2001-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 82/2, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2000-05-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 100 |
||
Administrator |
1998-12-15 - 2020-06-11
Orhei, str. Iachir I., 23, ap.(of.) 12 |
||
Lichidator Administrator |
2000-12-19 - 2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2001-02-28 - 2014-07-04
mun. Chişinău, Codru, str. Gohberg Aba, 2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2007-04-23 - 2014-06-24
Bălţi, str. Verhnii str-la, 13/A |