Producţia de mobilier
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-10-19 - 2014-07-08
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2010-03-25 - 2015-06-17
Rezina, str. Sfîntul Ilie, 33 |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2015-11-16
Teleneşti, str. Livezilor, 10 |
||
Administrator |
2010-12-10 - 2016-08-04
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
2010-10-07
Ungheni, str. 31 August, 12 |
||
Administrator |
2011-01-26 - 2014-01-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 2 |
||
Administrator |
2011-02-22 - 2014-12-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 63 |
||
Administrator |
1993-07-19 - 2021-12-09
Rezina, str. Cireşilor, 30 |
||
Administrator |
2011-09-23 - 2014-12-16
Străşeni, Lupa-Recea |
||
Administrator |
2011-02-01 - 2017-01-09
Bălţi, str. Glavan Boris, 10, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2011-03-24 - 2016-09-29
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 1, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2011-08-02 - 2015-11-20
Bălţi, str. Coroban Vasile, 4, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2011-12-20 - 2014-12-22
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2011-10-19 - 2014-05-23
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator |
2011-05-11 - 2015-09-24
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 128 |
||
Administrator |
2012-07-09 - 2016-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 77, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2012-10-15 - 2015-09-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18/1, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2012-07-04 - 2016-08-03
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2012-06-01 - 2015-09-02
Cimişlia, str. Cogîlnic, 31 |
||
Administrator |
2012-07-11 - 2015-10-28
Leova, str. Alexandru cel Bun, 21 |
||
Administrator |
2012-10-16 - 2015-08-25
Ştefan Vodă, str. 31 August, 14, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2012-12-10 - 2015-10-05
Ungheni, str. Cibotari Maria, 66 |
||
Administrator |
2013-03-14 - 2015-12-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 8/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2013-09-16 - 2014-02-24
Anenii Noi, Mereni, str. Gagarin Iu., 36 |
||
Administrator |
2013-11-13 - 2015-02-27
Sîngerei, Vrăneşti |
||
Administrator |
2013-12-20 - 2016-08-29
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1992-04-01 - 2013-06-06
Drochia, str. Independenţei, 77, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2014-02-05 - 2016-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 17 |
||
Administrator |
2014-03-11 - 2015-02-20
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-02-17
Bălţi, str. Caragiale I.L., 47 |
||
Administrator |
2014-08-13 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti, 364 |
||
Administrator |
2014-12-24 - 2016-09-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2000-07-11 - 2015-09-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2002-09-30 - 2015-11-27
Cahul, str. Viteazul Mihai, 43, ap.(of.) 61 |
||
1999-08-21 - 2010-05-28
Orhei, str. Sfîntul Dumitru, 9 |