|
ISPAS IURIE
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
1999-03-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2006-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 14/3, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2002-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 90
|
|
|
|
2008-09-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/11, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2014-04-25
Edineţ, Bădragii Vechi
|
|
|
|
2007-03-07 - 2018-07-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 58/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2010-11-25
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Mateevici A., 12/A
|
|
|
|
1998-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/10, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-03-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10
|
|
|
|
2007-10-22
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 45/A, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-10-26 - 2018-12-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 40
|
|
|
|
1992-09-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Puşkin A., 47/5
|
|
|
|
2001-08-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 90
|
|
|
|
2008-04-22 - 2023-09-14
mun. Chişinău, Revaca, str. Mitropolit Dosoftei, 2
|
|
|
|
2011-05-04
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
2008-03-21 - 2011-10-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 142, ap.(of.) of.203
|
|
|
|
2001-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12 ""A
|
|
|
|
1992-09-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 169
|
|
|
|
2008-07-01 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 26/1
|
|
|
|
2007-08-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 10/A
|
|
|
|
2014-06-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2005-08-01
mun. Chişinău, Codru, str. Prepeliţei, 34/A
|
|
|
|
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hâjdeu Alexandru, 50, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-07-07
Anenii Noi, Bulboaca, str. Victoriei, 21, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2008-09-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Varniţa, 2/10
|
|
|
|
2009-03-14
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 102, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2008-11-20 - 2012-12-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 2
|
|
|
|
2012-09-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cimbrului, 4
|
|
|
|
2013-01-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 218
|
|
|
|
2008-12-29 - 2021-01-19
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sovetscaia, 27
|
|
|
|
2009-02-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii, 105
|
|
|
|
2014-03-03 - 2023-07-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 190/2, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2006-06-30 - 2023-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moldoviţa, 26
|
|
|
|
2011-05-12 - 2023-09-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 208
|
|
|
|
2007-01-17 - 2018-12-11
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 13, ap.(of.) 43
|
|