Fabricarea de structuri şi tîmplării metalice pentru construcţii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-02-28
Orhei, str. Unirii, 57 K |
||
Administrator |
2005-05-17 - 2015-03-16
Rîşcani, str. Lermontov M., 21 |
||
Lichidator Administrator |
2007-06-06 - 2015-05-25
Bălţi, str. Caracioban D., 63 |
||
Lichidator Administrator |
2012-06-12 - 2015-06-15
mun. Chişinău, Sîngera, str. Industrială, 3/1 |
||
Administrator |
2012-03-20 - 2015-04-27
Glodeni, Balatina |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-29 - 2015-07-07
Ialoveni, Văsieni |
||
Lichidator Administrator |
1998-06-05 - 2015-05-05
Cahul, str. Karasiov Serghei str-la, 33 |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-25 - 2022-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator Administrator |
2006-09-22 - 2015-09-14
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 4, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2007-02-12 - 2015-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171""B |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-25 - 2015-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/2 |
||
Administrator |
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30 |
||
Administrator |
2010-02-04 - 2011-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 12, ap.(of.) 8 |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-18 - 2015-12-28
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2008-02-04 - 2016-02-12
Soroca, Zastînca |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-26 - 2016-02-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 186/1 |
||
Administrator |
2012-10-24 - 2016-01-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Caşu Gheorghe, 12, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2014-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 13/7, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2020-06-19
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Florilor, 30 |
||
Administrator |
2005-03-31 - 2022-04-15
Căuşeni, str. Mateevici A., 192 |
||
Administrator |
2004-03-02
mun. Chişinău, Codru, str. Livădarilor, 151 |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2021-04-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 80/1 |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-11 - 2021-05-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 96/3 |
||
Administrator |
1992-05-13 - 2022-04-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/3, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
2011-02-03 - 2021-05-07
Străşeni, str. Ioan Vodă, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-16 - 2021-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-04-04 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-10-26
Bălţi, str. Sfântul Nicolae, 112 |
||
Administrator |
2015-02-24
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-06-17
Bălţi, str. Sadoveanu M., 39 |
||
Lichidator Administrator |
2011-03-22 - 2021-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Albişoara, 4, ap.(of.) 1203 |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62 |
||
Lichidator Administrator |
2004-06-10 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 1/2, ap.(of.) 44 |
||
Lichidator Administrator |
2008-05-26 - 2021-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 21/4, ap.(of.) 108 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-29
Bălţi, str. Decebal, 164, ap.(of.) 49 |