Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-06-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 28/2, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2010-04-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/2, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2001-05-16
Rezina, str. 27 August, 70/1 |
||
Administrator |
2014-12-12
Orhei, str. Călăraşi, 32 |
||
Administrator |
2005-11-24
Străşeni, Micăuţi |
||
Administrator |
2007-01-02 - 2019-02-19
Rîşcani, str. Zadnipru P., 1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-04-11
Floreşti, str. Decebal, 115 |
||
Administrator |
2001-06-04
Nisporeni, str. Chişinăului, 10 |
||
Administrator |
2011-12-27
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2004-04-21 - 2024-06-12
Rîşcani, str. Rareş Petru, 14 |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea |
||
Lichidator Administrator |
1995-11-13 - 2019-08-13
Cahul, str. Griviţei şos., 25 |
||
Administrator Lichidator |
2003-10-13 - 2019-08-23
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2009-10-15 - 2019-03-07
Rîşcani, Singureni |
||
Administrator Lichidator |
2014-02-18 - 2024-04-03
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 37/b |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2008-06-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2005-01-24 - 2019-03-07
Hînceşti, Voinescu |
||
Lichidator Administrator |
2014-08-06
Bălţi, str. Feroviarilor, 61, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1998-12-16 - 2019-03-12
Drochia, str. Russo Alecu, 34 |
||
Lichidator |
2008-03-31 - 2019-03-13
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator Lichidator |
2002-09-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Vinnica, 44 |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-08
Orhei, str. Sf. Nicolae, 5 |
||
Administrator |
1993-10-08 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 1 |
||
Administrator |
1994-06-08 - 2019-03-19
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
2009-02-04 - 2019-03-20
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1993-10-12
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2019-03-20
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1996-06-24 - 2016-08-05
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Kutuzov, 20 |
||
Administrator |
1999-06-23 - 2016-08-16
Ştefan Vodă, str. 31 August, 16/1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1995-11-23 - 2019-10-07
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2005-04-26 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Morilor, f/n |
||
Administrator |
2008-10-14 - 2020-02-21
Căuşeni, str. Ana şi Alexandru, 24, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1992-10-07 - 2020-02-19
Nisporeni, str. Enescu George, 23 |
||
Administrator |
1993-03-26 - 2020-02-19
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 27, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2005-03-22 - 2020-01-17
Taraclia, str. Puşkin A., 2 |