Fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-06-01 - 2015-09-02
Cimişlia, str. Cogîlnic, 31 |
||
Administrator |
2012-06-06 - 2016-11-24
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2012-07-13 - 2015-01-28
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2013-03-26 - 2014-01-09
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 41, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-12-18 - 2013-03-18
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 20 |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2020-02-17
Făleşti, str. Bălţului, 13/1, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2004-06-07 - 2020-11-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Haltei, 3/2 |
||
Administrator Lichidator |
1992-09-08 - 2017-02-20
Orhei, str. Şevcenko T., 10 |
||
Administrator |
2013-02-14 - 2017-02-28
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
1997-02-12 - 2013-10-18
Ungheni, Mirceşti |
||
Administrator |
2014-04-30 - 2017-02-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
1998-02-09 - 2015-02-20
Orhei, str. Dimo N., 2 |
||
Administrator |
2015-01-28 - 2016-04-06
Căuşeni, str. Fîntînilor, 9 |
||
Administrator |
1998-04-02 - 2017-04-25
Criuleni, str. Independenţei, 8 |
||
Administrator |
2011-09-14
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
1996-12-24 - 2017-03-17
Nisporeni, str. Ştefan cel Mare, 8 |
||
Administrator |
2000-06-21
Ştefan Vodă, Ermoclia, str. Ştefan cel Bun, 31 |
||
Administrator |
1999-09-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
1995-12-15
Criuleni, str. 31 August, 173 |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2006-11-13
Cantemir, str. Trandafirilor, 8, ap.(of.) 36 |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-17 - 2012-08-02
Dubăsari, Cocieri, str. Frunze M., 1 |
||
Administrator Lichidator |
1995-03-27 - 2017-02-17
Orhei, str. Lupu Vasile, 36 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-10-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 12/a |
||
Administrator |
2004-06-08 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Nistor Ion, 28/B, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2002-06-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77 |
||
Administrator |
2013-02-13 - 2023-12-28
Făleşti, Hiliuţi |
||
Administrator |
2001-04-05
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 170 |
||
Administrator |
1999-11-25
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 137 |
||
Administrator |
2003-12-17 - 2018-05-25
Bălţi, str. Stamati C., 28, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1997-06-17
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2008-03-21
Bălţi, str. Traian, 8 |
||
Administrator |
2006-07-14 - 2020-02-17
Bălţi, str. Rudnev Semion, 19 |
||
Administrator |
1995-10-04
Leova, str. Ureche Gr., 7 |
||
Administrator |
2008-09-04
Ungheni, str. Decebal, 43/1 |
||
Administrator |
2001-02-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 27/1, ap.(of.) 120 |