Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2008-11-28 - 2014-09-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 12/1, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2010-09-20 - 2014-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 51 |
||
Întreprinzător Individual GUŢU SERGIU Lichidator Administrator |
2003-06-02 - 2014-11-26
Căuşeni, Hagimus |
||
Administrator |
2004-02-28
Orhei, str. Unirii, 57 K |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-10 - 2015-02-02
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 300 |
||
Lichidator Administrator |
2012-06-12 - 2015-06-15
mun. Chişinău, Sîngera, str. Industrială, 3/1 |
||
Administrator |
2012-03-20 - 2015-04-27
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2007-02-12 - 2015-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171""B |
||
Lichidator Administrator |
2008-06-18 - 2015-12-28
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
2008-12-05 - 2015-12-23
Şoldăneşti, str. Văilor, 15 |
||
Administrator |
2009-05-18 - 2016-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 43/1, ap.(of.) 34 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2014-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 13/7, ap.(of.) 117 |
||
Administrator |
2007-06-20 - 2022-04-13
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2005-03-31 - 2022-04-15
Căuşeni, str. Mateevici A., 192 |
||
Administrator |
2012-02-09 - 2021-04-15
Sîngerei, Dumbrăviţa |
||
Administrator |
1996-09-12 - 2022-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 15, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-31 - 2022-04-22
Anenii Noi, str. Tinereţii, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-16 - 2021-05-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 10, ap.(of.) 17 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2013-04-04 - 2021-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 799 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-10-26
Bălţi, str. Sfântul Nicolae, 112 |
||
Administrator |
1999-12-03 - 2021-05-24
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 23 |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2022-05-03
Rezina, str. 1 Mai, 10/A, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2007-03-29
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2001-03-12 - 2021-05-26
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 95 |
||
Administrator Lichidator |
2008-02-29
Bălţi, str. Decebal, 164, ap.(of.) 49 |
||
Lichidator Administrator |
2010-12-30 - 2021-06-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 172 |
||
Administrator |
2008-08-12
Cahul, Crihana Veche |
||
Lichidator |
2012-06-15 - 2022-05-18
Soroca, str. Alunilor, 11 |
||
Administrator |
2005-10-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/1, ap.(of.) 73 |
||
Administrator |
2008-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 64 |
||
Administrator |
2007-04-23 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 3/2, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2009-09-30 - 2022-05-24
Bălţi, str. Bulgară, 144, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2013-03-26 - 2022-05-24
Sîngerei, str. Cantemir D., 5, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
2012-03-14 - 2022-05-24
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 19, ap.(of.) 55 |