|
|
2013-01-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 2/1/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-05-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2012-06-04 - 2017-10-02
Bălţi, str. Decebal, 126/4 etaj 3
|
|
|
|
2010-09-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 7, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2006-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 615
|
|
|
|
2014-02-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196
|
|
|
|
2009-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 25, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2001-01-16 - 2021-01-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-01-17
Criuleni, Ohrincea
|
|
|
|
2012-05-15
Orhei, str. Negruzzi C., 111/A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2003-06-04 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 36/1, ap.(of.) cam
|
|
|
|
2003-09-24 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 36
|
|
|
|
2005-04-18 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Armenească, 55, ap.(of.) 111
|
|
|
|
2004-03-24 - 2018-12-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2006-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2008-09-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vlaicu Pârcălab, 29, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-05-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2002-10-09 - 2020-09-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2003-08-13 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Timişoara, 30
|
|
|
|
2014-03-18 - 2020-01-30
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Luceafărul, 5, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2001-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4A
|
|
|
|
2007-08-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12, ap.(of.) 103
|
|
|
|
2012-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 22/2, ap.(of.) 53
|
|
|
|
2013-08-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 77/5, ap.(of.) 127
|
|
|
|
2013-09-17 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89
|
|
|
|
2003-12-08 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 21/2, ap.(of.) 18
|
|
|
LEU VASILE
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-07-03 - 2023-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2005-03-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 47, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2004-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/3, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2012-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 04
|
|
|
|
2003-03-31 - 2021-02-03
Străşeni, Cojuşna, str. Ştefan cel Mare, 8
|
|
|
|
2010-08-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Renaşterii Naţionale bd., 14, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-08-11 - 2020-09-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 3
|
|
|
|
2000-05-19 - 2021-10-26
Ialoveni, str. Moldova, 6/1, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2001-08-14 - 2021-10-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1
|
|