Fabricarea articolelor din lemn
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator |
2008-02-11 - 2014-06-16
Basarabeasca, Iserlia |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator |
1995-11-13 - 2018-01-23
Ungheni, str. Burebista, 19 |
||
Administrator |
2010-03-24 - 2014-06-23
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 11, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1999-07-23 - 2014-07-30
Hînceşti, Buţeni |
||
Întreprinzător Individual FORTUNA RADU Lichidator Administrator |
1994-12-20 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 17 |
||
Întreprinderea Individuală POPA ION Lichidator Administrator |
2007-08-02 - 2014-12-02
mun. Chişinău, Bîc, str. Grădinarilor, 58 |
||
Întreprinderea Individuală CEBOTARU ANGELA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-01-21 - 2014-12-29
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 5 |
||
Lichidator |
1992-10-09 - 2014-12-29
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Lichidator Administrator |
2011-05-10 - 2015-02-02
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 300 |
||
Administrator Lichidator |
2005-12-07 - 2015-06-03
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Lenin, 105/b |
||
Lichidator Administrator |
2006-05-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 2, ap.(of.) 401 |
||
Lichidator Administrator |
2007-03-17 - 2015-06-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 42, ap.(of.) 20 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-02 - 2015-05-20
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator Lichidator |
2006-09-25 - 2022-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2007-01-03 - 2020-06-17
Orhei, Brăneşti |
||
Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator Lichidator |
1998-05-25 - 2015-08-20
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 119 |
||
Lichidator |
2006-12-08 - 2015-08-19
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 13 |
||
Administrator |
2007-02-22 - 2015-09-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 46 |
||
Administrator |
2007-02-12 - 2015-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 171""B |
||
Administrator |
2008-11-03 - 2015-08-14
Străşeni, Lozova, str. Tinereţii, 5 |
||
Administrator |
2008-12-17 - 2015-09-25
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator Lichidator |
2009-03-25 - 2015-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/2 |
||
Administrator |
2008-04-08
Bălţi, str. Pottier Eugene, 30 |
||
Administrator |
1993-03-09 - 2011-12-29
Rezina, str. Lomonosov M., 141 |
||
Administrator |
2002-07-01 - 2015-12-21
Hînceşti, Pereni |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2015-12-29
Soroca, Ocolina |
||
Administrator |
2008-12-05 - 2015-12-23
Şoldăneşti, str. Văilor, 15 |
||
Administrator |
2011-04-15 - 2015-11-02
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2007-06-20 - 2022-04-13
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
1996-04-08
Bălţi, str. Victoriei, 51 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-13 - 2021-04-13
Rezina, Ţahnăuţi |
||
Administrator |
2002-08-08
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
2003-03-27
Călăraşi, Horodişte |
||
Administrator |
2004-03-02
mun. Chişinău, Codru, str. Livădarilor, 151 |
||
Administrator |
2010-09-23 - 2022-04-19
Nisporeni, str. Haiducilor, 07 |