Fabricarea produselor de morărit
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1994-04-11
Cimişlia, Topala |
||
Administrator |
1994-06-08
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
2005-06-27 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
1994-05-23 - 2020-01-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 73, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-12-15
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
1995-03-29
Hînceşti, Drăguşenii Noi |
||
Administrator |
2006-02-01 - 2020-01-10
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
1993-11-11
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1996-09-19 - 2020-01-16
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
2003-01-30 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hînceşti, 131, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2001-06-15 - 2021-03-26
Cantemir, Chioselia, 23 |
||
Administrator |
2008-03-26 - 2013-09-11
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1998-09-21 - 2013-09-17
Hînceşti, str. Creangă Ion, 52, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2003-03-12 - 2020-03-03
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
2000-11-13 - 2013-10-31
Făleşti, Pruteni |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-01-18
Soroca, str. Budde Feofania, 34/A |
||
Administrator |
1994-01-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15 |
||
Administrator |
2005-03-16 - 2021-03-30
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
1999-05-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 76 |
||
Administrator |
2003-03-21
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 50 |
||
Administrator |
2001-09-05 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 38/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-04-28
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator Lichidator |
1997-09-25 - 2016-04-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/4 |
||
Administrator |
2005-08-09
Făleşti, Albineţul Vechi |
||
Administrator |
2001-07-03 - 2020-06-01
Leova, str. Soltîs Ion, 14 |
||
Administrator |
2003-04-14
Soroca, Voloviţa |
||
Administrator |
2003-04-24
Soroca, Vasilcău |
||
Lichidator Administrator |
2000-02-24 - 2008-04-02
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28 |
||
Administrator |
2002-07-24
Floreşti, str. Dacia, 21/2, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1997-07-18
Leova, Orac |
||
Administrator |
2001-08-07 - 2017-06-23
Taraclia, Aluatu |
||
Administrator Administrator |
1999-05-26
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
1998-08-18
Ungheni, Vulpeşti |